Alfred Bussmann
domicilié à St. Gallen, de Grosswangen Mandats actifs: Bussmann Alfred Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Bussmann" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Bussmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Bussmann" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Bussmann".
|
|
Alfred Bussmann
domicilié à Ebmatingen, de Zürich et Arisdorf Mandats actifs: Truck AG Connecté à: Peter Herzer, Bernd Burgener-Müller, Kurt Betschart et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Bussmann" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Bussmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Bussmann" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Bussmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alfred Bussmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alfred Bussmann
BranchCode_n/a
Commerce de véhicules
BranchCode_n/a
Commerce de véhicules
Personnes privées avec le nom Alfred Bussmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alfred Bussmann
Numéro de publication: 1254578, Registre du commerce Argovie, (400)
IG Dorfkern Suhr AG, in Suhr, Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Grundstücken usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 03.04.1997, S. 2212).
Firma neu:
IG Dorfkern Suhr AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Druckerei AG Suhr, Postweg 2, 5034 Suhr. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.10.2003 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bussmann, Alfred, von Laupersdorf, in Birrwil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Grundmann, Hans, von Kirchlindach, in Suhr, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Klöti, Max, von Zürich, in Fislisbach, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Niederer, Reinhard, von Lutzenberg, in Dürrenäsch, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Rüetschi, Beat, von Suhr, in Suhr, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].
Registre du commerce Berne, (36)
Emissionszentrale schweizerischer Regionalbanken, in Bern, Beschaffung von Geldern für ihre Mitgliedbanken usw., Genossenschaft (SHAB Nr.200 vom 15.10.1996, S.6270).
Statutenänderung:
18.06.1997.
Pflichten neu:
Jede Mitgliedbank hat Anteilscheine von mindestens CHF50000 zu übernehmen [bisher: Pflichten: Jede Mitgliedbank hat pro volle Million der Bilanzsumme des letzten, dem Beitritt vorangehenden Geschäftsjahres einen Anteil von CHF1000 am Genossenschaftskapital zu übernehmen, mindestens CHF1000 und höchstens CHF500000].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Höfliger, Alfons, von Freienbach, in Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bussmann, Alfred, von Laupersdorf, in Birrwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schläfli, Max, von Burgdorf, in Spiegel bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Berne, (36)
Privor Stiftung 3.Säule der Schweizer Regionalbanken, in Bern, Durchführung der gebundenen, individuellen Vorsorge usw. Stiftung (SHAB Nr.72 vom 15.4.1996, S.2116).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häni, Kurt W., von Grossaffoltern, in Langenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bussmann, Alfred, von Laupersdorf, in Birrwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Wiesendanger, Jürg, von Niederweningen, in Zufikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Wermuth, Heidi, von Eggiwil, in Kirchlindach, mit Kollektivprokura zu zweien.