Louis Burrus
domicilié à Collonge-Bellerive, de Boncourt Mandats actifs: Schellenberg Wittmer AG, FlexLaw by Schellenberg Wittmer AG Connecté à: Charles Goumaz, Benjamin Gottlieb, Roland Wild et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Louis Burrus" à jour.Vous suivez maintenant "Louis Burrus".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Louis Burrus" à jour.Vous suivez maintenant "Louis Burrus".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Louis Burrus
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Louis Burrus
Office de notaire et avocat
Office de notaire et avocat
Personnes privées avec le nom Louis Burrus
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Louis Burrus
Numéro de publication: HR02-1005011380, Registre du commerce Zurich, (20)
FlexLaw by Schellenberg Wittmer AG, in Zürich, CHE-219.889.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2018, Publ. 4347331).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burrus, Louis, von Boncourt, in Collonge-Bellerive, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève].
Numéro de publication: HR02-1005005405, Registre du commerce Zurich, (20)
Schellenberg Wittmer AG, in Zürich, CHE-105.983.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liatowitsch, Manuel, von Basel, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voser Russenberger, Nathalie, von Neuenhof, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtsch, Philippe, von Mels, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mies];
Ah Choon, Jean Jacques, von Vernier, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thônex];
Burrus, Louis, von Boncourt, in Collonge-Bellerive, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève];
Groz, Philipp, von Neckertal, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Houdrouge, Tarek, von Guttet-Feschel, in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève];
Maraia, Jean-Frédéric, von Lancy, in Choulex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève];
Sansonetti, Pietro, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Veyrier];
Triebold, Oliver, von Grenchen, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg].
Numéro de publication: HR02-1004678537, Registre du commerce Zurich, (20)
Cordico Management AG, in Zürich, CHE-114.638.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663153).
Firma neu:
Cordico Management AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.07.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burrus, Louis, von Boncourt, in Genève, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Wüest, Grégoire, von Büron, in Sierre, Liquidator, mit Einzelunterschrift.