Joël Andreas Burri
domicilié à Schwarzenberg LU, de Malters Mandats actifs: BFB Holding AG, Markus Schmid AG Sanitär Heizungen Solartechnik Connecté à: Bruno Marcel Fessler, Marcel Burri, Bruno Marcel Fessler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Joël Andreas Burri" à jour.Vous suivez maintenant "Joël Andreas Burri".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Joël Andreas Burri" à jour.Vous suivez maintenant "Joël Andreas Burri".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Joël Andreas Burri
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Joël Andreas Burri
Exploitation des sociétés de participation
Autres travaux de construction
Exploitation des sociétés de participation
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Joël Andreas Burri
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Joël Andreas Burri
Numéro de publication: HR01-1006080496, Registre du commerce Lucerne, (100)
BFB Holding AG, in Malters, CHE-169.650.036, c/o Markus Schmid AG Sanitär Heizungen Solartechnik, Eistrasse 5a, 6102 Malters, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.07.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligung an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, veräussern, belasten, verwalten, vermieten und bebauen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann auch Patente, Lizenzen und Schutzrechte aller Art erwerben, registrieren, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 102'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 102'000.00.
Aktien:
102 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 03.07.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Burri, Marcel, von Schwarzenberg, in Schwarzenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burri, Joël, von Malters, in Schwarzenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fessler, Bruno, von Altbüron, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005227074, Registre du commerce Lucerne, (100)
Markus Schmid AG Sanitär Heizungen Solartechnik, in Malters, CHE-299.870.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204613).
Statutenänderung:
17.06.2021.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Werner, von Hospental, in Werthenstein, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid-Felder, Erika, von Hospental, Werthenstein und Entlebuch, in Werthenstein, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid-Villiger, Katharina Elsa, von Malters, Kriens und Sins, in Malters, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Markus, von Malters, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Burri, Marcel, von Schwarzenberg, in Schwarzenberg, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Burri, Joël Andreas, von Malters, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fessler, Bruno Marcel, von Altbüron, in Malters, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.