Gerhard Burri
domicilié à Aarberg, de Schüpfen Mandats actifs: Stiftung Brüttelenbad Connecté à: Tamara Ciancia-Inniger, Peter Thomi, Brigitte van den Heuvel et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gerhard Burri" à jour.Vous suivez maintenant "Gerhard Burri".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gerhard Burri" à jour.Vous suivez maintenant "Gerhard Burri".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gerhard Burri
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gerhard Burri
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Personnes privées avec le nom Gerhard Burri
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gerhard Burri
Numéro de publication: HR02-1006135302, Registre du commerce Berne, (36)
Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Bern (SRK Kanton Bern), in Zollikofen, CHE-106.146.192, Verein (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2023, Publ. 1005775033).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Gerhard, von Schüpfen, in Aarberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahrli, Barbara Simone, von Laupen, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mollard, Yanick, von Montagny (FR), in Sornetan (Petit-Val), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mettler, Marco, von Zug, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Anna Elisabeth, von Bern, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004813209, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Brüttelenbad, in Brüttelen, CHE-106.366.753, Stiftung (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2017, Publ. 3395919).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saluz, Reto, von Domat/Ems, in Ins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Kurt, von Brüttelen, in Brüttelen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Renz, Mario, von Ettingen, in Münchenbuchsee, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blank, Andreas, von Aarberg, in Aarberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Burri, Gerhard, von Schüpfen, in Aarberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
De Jonckheere, Marcel, von Biel/Bienne, in Magglingen/Macolin (Evilard), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jakob-Schwab, Ruth, von Ins, in Ins, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Watzek, Dörte, deutsche Staatsangehörige, in Courgevaux, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Thomi, Peter, von Oberburg, in Täuffelen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004547399, Registre du commerce Berne, (36)
Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Bern (SRK Kanton Bern), in Zollikofen, CHE-106.146.192, Verein (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2018, Publ. 4350985).
Statutenänderung:
30.05.2017.
Uebersetzungen des Namens neu:
(Croix-Rouge suisse Canton de Berne (CRS Canton de Berne)).
Zweck neu:
Das SRK Kanton Bern erfüllt humanitäre Aufgaben im Sinn der Rotkreuz-Grundsätze der Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität. Es verbreitet und verankert die Rotkreuz-Grundsätze in der Bevölkerung. Es bietet insbesondere Dienstleistungen in den Bereichen Entlastung, Gesundheitsversorgung, Integration und Bildung an. Es bekennt sich zu dezentralen operativen Strukturen und einer regionalen Verankerung. Es fördert die Zusammenarbeit der im Namen des SRK tätigen Organisationen im Kanton Bern. Es unterstützt die Zusammenarbeit mit Organisationen, die im Namen des SRK tätig sind. Es fördert die Zusammenarbeit mit humanitären Organisationen, die ähnliche Zwecke wie das SRK verfolgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, André Jean Lucien, von Langnau im Emmental, in Bévilard, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diethelm, Daniela Maria, von Schübelbach, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Droux, Robert Joseph, von Vuisternens-devant-Romont, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freymond, Rodolphe Ami, von Montanaire, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Peter, von Lauterbrunnen, in Attiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frauenberg, Marcela, von Langnau im Emmental, in Lohn-Ammannsegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Affolter-Bracher, Katharina, von Koppigen, in Alchenstorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Gerhard, von Schüpfen, in Aarberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Rita Anna, von Schattdorf, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joss, Marcel, von Oberburg, in Langenthal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mollard, Yanick, von Montagny (FR), in Sornetan (Petit-Val), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fels-Frey, Ursina Beatrice, von St. Gallen, in Burgdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heuscher, Fritz, von Herisau, in Bannwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindegger Hubacher, Philippe, von Oberentfelden, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roulet Romy, Sandra, von Sorvilier, in Malleray (Valbirse), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Annerös, von Frutigen, in Spiez, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahrli, Barbara Simone, von Laupen, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.