Philippe Burger
domicilié à Zürich, de Burg (AG) Mandats actifs: Vasco Services GmbH, CSB C-Systems AG Connecté à: Kurt Wieland, Kurt Wieland, Edith Wieland-Edelmann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philippe Burger" à jour.Vous suivez maintenant "Philippe Burger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philippe Burger" à jour.Vous suivez maintenant "Philippe Burger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Philippe Burger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Philippe Burger
Organisateur de salons, d’expositions et de congrès
Fourniture de services informatiques
Organisateur de salons, d’expositions et de congrès
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Philippe Burger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Philippe Burger
Numéro de publication: 3330547, Registre du commerce Zurich, (20)
The Wooster Company Ltd., in Zürich, CHE-115.910.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, Publ. 1922791).
Statutenänderung:
09.01.2017.
Firma neu:
The Wooster Company AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(The Wooster Company Ltd) (The Wooster Company SA).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Design und Produktion von sowie Handel, E-Commerce und E-Business mit Textilien, Bekleidung, Lederwaren, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Schmuckwaren, Mode-, Lifestyle, Reise-, Pflege- und Kosmetikartikeln sowie Accessoires aller Art und die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit diesen Waren sowie publizistische Dienstleistungen in den Bereichen Reise, Mode, Beauty und Lifestyle anzubieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen und Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, halten und verwerten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Philippe Georg, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Odile, von Zürich und Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates und Delegierte des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2780839, Registre du commerce Zurich, (20)
THE LOOK Magazine AG, in Urdorf, CHE-112.589.913, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2015, Publ. 2105875).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Philippe Olivier, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lambert, Claude, von Zürich und Genève, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Genf, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kern, Thomas Emil, von Aarau, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6963224, Registre du commerce Zurich, (20)
The Wooster Company Ltd., in Zürich, CH-020.3.035.563-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2010, S. 22, Publ. 5781778).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Philippe Georg, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.