Donat Josef Burgener
domicilié à Risch, de Fiesch Mandats actifs: Johann Bohrtech AG, Burgener Donat AG, Gipser- und Malerunternehmung Connecté à: Benjamin Marti-Suter, Nicole Kälin Hampp, Thomas Schumacher et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Donat Josef Burgener" à jour.Vous suivez maintenant "Donat Josef Burgener".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Donat Josef Burgener" à jour.Vous suivez maintenant "Donat Josef Burgener".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Donat Josef Burgener
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Donat Josef Burgener
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Donat Josef Burgener
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Donat Josef Burgener
Numéro de publication: HR02-1005571647, Registre du commerce Zoug, (170)
Johann Bohrtech AG, in Risch, CHE-109.647.473, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004594804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Johann, Heidi, von Flühli und Kriens, in Rotkreuz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
JURISAUDIT AG (CHE-114.623.136), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lötscher, Roman, von Luzern, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burgener, Donat, von Fiesch, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Renggli, Markus, von Malters, in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnider, Philipp, von Kriens, in Kriens, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Thomas, von Schüpfheim, in Oberkirch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3522391, Registre du commerce Valais, (600)
Donat Burgener Immobilien AG, in Fiesch, CHE-106.039.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2014, Publ. 1692355).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgener, Donat Josef, von Fiesch, in Rotkreuz (Risch), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgener, Nathalie, von Fiesch, in Thun, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1692355, Registre du commerce Valais, (600)
Donat Burgener Immobilien AG, in Fiesch, CHE-106.039.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 18.08.2014, Publ. 1667721).
Statutenänderung:
20.08.2014.
Domizil neu:
c/o APROA AG, Furkastrasse 20, 3984 Fiesch. Gemäss Erklärung vom 20.08.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
APROA AG (CHE-105.896.391), in Visp, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgener, Donat Josef, von Fiesch, in Rotkreuz (Risch), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Burgener, Donat].