André Paul René Buchwalder
domicilié à Delémont, de Delémont Mandats actifs: Société coopérative jurassienne d'habitation, ASSOCIATION FOIRE DU JURA et plus Connecté à: Patrick Joseph Edmond Chapuis, Marie Thérèse Albertine Brêchet Beuchat, Alain Roger Cyprien Jeangros et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "André Paul René Buchwalder" à jour.Vous suivez maintenant "André Paul René Buchwalder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "André Paul René Buchwalder" à jour.Vous suivez maintenant "André Paul René Buchwalder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de André Paul René Buchwalder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de André Paul René Buchwalder
Achat & vente de biens immobiliers propres
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autres commerces avec des biens divers
Exploitation des autres institutions financières
Achat & vente de biens immobiliers propres
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autres commerces avec des biens divers
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom André Paul René Buchwalder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: André Paul René Buchwalder
Numéro de publication: HR02-1006050436, Registre du commerce Jura, (670)
Société coopérative jurassienne d'habitation, à Delémont, CHE-107.185.817, société coopérative (No. FOSC 247 du 20.12.2023, Publ. 1005916317).
Fusion:
reprise des actifs et passifs de la société "Société coopérative d'habitation Clos Quiquerez", à Courroux (CHE-103.728.914), selon contrat de fusion du 30.04.2024 et bilan au 31.12.2023, présentant des actifs de CHF 2'757'214.17 et des passifs envers les tiers de CHF 2'087'052.75, soit un actif net de CHF 670'161.42. Les coopérateurs de la société transférante deviennent coopérateurs de la société reprenante. Attribution aux membres de la société transférante d'une part sociale de CHF 100.00 par part sociale.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pereira De Sousa, Tiago André, ressortissant portugais, à Bassecourt (Haute-Sorne), membre de l'administration, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Buchwalder, André Paul René, de Delémont, à Delémont, membre de l'administration, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR01-1005746815, Registre du commerce Jura, (670)
ASSOCIATION FOIRE DU JURA, à Delémont, CHE-489.177.033, Rue Emile-Boéchat 60, 2800 Delémont, association (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
13.04.2023.
But:
Mettre sur pied une exposition grand public, favorisant l'attractivité du commerce local et régional. L'association vise à promouvoir l'émulation économique de la région.
Ressources:
Mise en oeuvre d'expositions type grand public, cotisation annuelle.
Personne(s) inscrite(s):
Magalhães da Silva, Fernando Maciel, de Courrendlin, à Courrendlin, président du comité, avec signature collective à deux;
Buchwalder, André Paul René, de Delémont, à Delémont, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président;
Kury, Marc André, de Courchapoix, à Courchapoix, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président;
Ossola, Gérard Roland Robert, de Clos du Doubs, à Courtételle, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président;
Wäspe, Patrick Ernest Jean, de Neckertal, à Lugnez (Damphreux-Lugnez), membre du comité, avec signature collective à deux avec le président.
Numéro de publication: 2450459, Registre du commerce Jura, (670)
Société coopérative delémontaine d'habitation, à Delémont, CHE-103.758.855, société coopérative (No. FOSC 80 du 25.04.2012, Publ. 6651814).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Steger, Françoise, de Delémont, à Delémont, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Baour, Jean-Pierre, de Boécourt, à Delémont, membre et caissier, avec signature collective à deux;
Ruiz, Françoise, de Seeberg, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Cedolin, Tania, de Renens VD, à Delémont, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Buchwalder, André Paul René, de Delémont, à Delémont, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: Buchwalder, André, membre sans droit de signature];
Berdat, Florence Viviane, de Courroux, à Delémont, membre, sans droit de signature.