Hansjörg Buchser
domicilié à Rafz, de Schöftland Mandats actifs: Trivadis AG, Accenture Services AG et plus Connecté à: Cora Czuk, Martin André Wunderli, Annett Seonbuchner et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hansjörg Buchser" à jour.Vous suivez maintenant "Hansjörg Buchser".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hansjörg Buchser" à jour.Vous suivez maintenant "Hansjörg Buchser".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hansjörg Buchser
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hansjörg Buchser
Fourniture de services informatiques
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Service concernant conseil aux entreprises
Fourniture de services informatiques
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Hansjörg Buchser
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hansjörg Buchser
Numéro de publication: HR02-1005302730, Registre du commerce Zurich, (20)
Trivadis Partner AG, in Opfikon, CHE-109.898.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004957684).
Statutenänderung:
05.08.2021. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 25.10.2002 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandelrechte oder Optionsrechte.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lankes, Urban, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Müllheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spalinger, Beat, von Marthalen, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähelin, Daniel Titus, von Bürglen TG, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwiler, Marco, von Luzern, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Buchser, Hansjörg, von Schöftland, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005277076, Registre du commerce Zurich, (20)
Trivadis AG, in Opfikon, CHE-106.043.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004957683).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lankes, Urban, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Müllheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spalinger, Beat, von Marthalen, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähelin, Daniel, von Bürglen, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchser, Hansjörg, von Schöftland, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005274875, Registre du commerce Argovie, (400)
Trivadis Services AG, in Brugg, CHE-237.353.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2020, Publ. 1004959050).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lankes, Urban Tobias, von Berg TG, in Magden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Müllheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spalinger, Beat, von Marthalen, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähelin, Daniel, von Bürglen (TG), in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchser, Hansjörg, von Schöftland, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.