Hans Bryner
domicilié à Winterthur, de Winterthur Mandats actifs: MG Milchproduzenten-Genossenschaft Wülflingen Connecté à: Hans Rutschmann, Hans Scheidegger, Alfred Erb Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Bryner" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Bryner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Bryner" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Bryner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans Bryner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans Bryner
Production des comestibles
Production des comestibles
Personnes privées avec le nom Hans Bryner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans Bryner
Numéro de publication: 2523181, Registre du commerce Argovie, (400)
Delta Kartenverlag GmbH, in Möriken-Wildegg, CHE-113.687.211, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2011, Publ. 6422490).
Firma neu:
Delta Kartenverlag GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.11.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bryner, Hans, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6908954, Registre du commerce Zurich, (20)
Air India Limited, New Delhi, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-660.0.095.955-0, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2011, Publ. 6371066).
mit Hauptsitz in:
New Delhi (IN).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bryner, Hans, von Möriken-Wildegg, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6422490, Registre du commerce Argovie, (400)
Delta Kartenverlag GmbH, in Auenstein, CH-020.4.035.727-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2009, S. 2, Publ. 5138566).
Statutenänderung:
04.11.2011.
Sitz neu:
Möriken-Wildegg.
Domizil neu:
Dorfstrasse 8, 5103 Möriken AG. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bryner, Hans, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Bryner, Erwin, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].