Dolorès Bruttin
domicilié à Sion, de Grône Mandats actifs: DBI Dolorès Bruttin Immobilier Sàrl Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dolorès Bruttin" à jour.Vous suivez maintenant "Dolorès Bruttin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dolorès Bruttin" à jour.Vous suivez maintenant "Dolorès Bruttin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dolorès Bruttin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dolorès Bruttin
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Dolorès Bruttin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dolorès Bruttin
Numéro de publication: HR02-1006096362, Registre du commerce Valais, (626)
DBI Dolorès Bruttin Immobilier Sàrl, à Sion, CHE-113.765.957, société à responsabilité limitée (No. FOSC 25 du 06.02.2019, Publ. 1004560368).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Du Fay De Lavallaz, Antoine, de Sion, à Sion, associé, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Bruttin, Dolorès, de Grône, à Sion, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 16 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004785863, Registre du commerce Valais, (626)
Valbat SA, à Sion, CHE-100.190.355, société anonyme (No. FOSC 80 du 26.04.2006, p.17, Publ. 3349110).
Modification des statuts:
29.11.2019.
Nouveau but:
Tous travaux d'entreprise générale de la construction, la construction, l'exploitation, la gérance d'immeubles (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 liées selon statuts [précédemment: 100 actions au porteur de CHF 1'000.00 (chacune)].
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par courriel ou par correspondance et toute autre communication par écrit ou par courriel. [biffé: Conseil d'Administration : un ou plusieurs membres].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bruttin, Dolorès, de Grône, à Sion, administratrice, avec signature individuelle;
ECSA Fiduciaire SA, à Sion, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
du Fay de Lavallaz, Antoine, de Sion, à Sion, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: de Lavallaz, Antoine, président du conseil, avec signature individuelle]. Selon déclaration du 29.11.2019, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: 2496759, Registre du commerce Valais, (626)
Union Suisse des Professionnels de l'Immobilier Valais, à Sion, CHE-102.506.848, association (No. FOSC 33 du 16.02.2012, Publ. 6554342).
Nouvelle adresse:
c/o Chambre Valaisanne de Commerce et d'Industrie, Rue Pré-Fleuri 6, CP 288, 1951 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pasteur, Jean-Marc, de Sainte-Croix, à Collombey-Muraz, vice-président, avec signature collective à deux;
Bruttin, Dolorès, de Grône, à Sion, membre, sans droit de signature;
Sarrasin, Laura, de Bovernier, à Martigny-Croix (Martigny-Combe), membre, sans droit de signature;
Lagoute, Jean-Louis, de Salvan, à Massongex, membre, sans droit de signature;
Nanchen, Jacques, de Lens, à Sion, membre, sans droit de signature;
Casada, Pierre, de Malvaglia, à Anniviers, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Trachsel, Geradina, de Aarburg, à Ayent, vice-président, avec signature collective à deux;
Riesen, Vincent, de Grimisuat, à Sion, secrétaire général, avec signature collective à deux.