Felix Brunschweiler
domicilié à Weinfelden, de Erlen et Weinfelden Mandats actifs: Brunschweiler Immobilien Treuhand AG, Genossenschaft Wohnungsbau Weinfelden Connecté à: Daniel Brüllmann, Gabriela Maria Rihs, Eric Fleischmann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Felix Brunschweiler" à jour.Vous suivez maintenant "Felix Brunschweiler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Felix Brunschweiler" à jour.Vous suivez maintenant "Felix Brunschweiler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Felix Brunschweiler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Felix Brunschweiler
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Felix Brunschweiler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Felix Brunschweiler
Numéro de publication: HR02-1005864738, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Brunschweiler Immobilien Treuhand AG, in Weinfelden, CHE-108.660.637, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2021, Publ. 1005315703).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönherr, Isabella Beatrix, von Oberdorf (BL), in Illhart (Wigoltingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüllmann, Daniel, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brunschweiler, Felix, von Erlen und Weinfelden, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Erlen und Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rihs, Gabriela Maria, von Safnern, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3664671, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Brunschweiler Immobilien Treuhand GmbH, in Weinfelden, CHE-108.660.637, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2013, Publ. 1027543).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Wälle, Ruth, von Roggwil (TG), in Klarsreuti (Birwinken), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüllmann, Daniel, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Weinfelden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Brunschweiler, Felix, von Erlen, in Weinfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Schönherr, Isabella, von Oberdorf (BL), in Illhart (Wigoltingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Thurgovie, (440)
Genossenschaft Gemeindezentrum Weinfelden, in W e i n f e l d e n , Ohne Gewinnstreben in Weinfelden ein Gemeindezentrum bestehend aus Saal mit Restaurant, Mehrzweckhalle, Laden- und andern Geschäftslokalen zu erbauen usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 162 vom 24.08.1998, S. 5837).
Firma neu:
Genossenschaft Gemeindezentrum Weinfelden in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.10.2000 aufgelöst.Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brunschweiler, Felix, von Erlen, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joss, Peter, von Oberburg und Bern, in Weinfelden, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meile, Dieter, von Mosnang, in Weinfelden, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schifferle, Annelise, von Basel, in Weinfelden, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zindel, Peter, von Maienfeld, in Weinfelden, Direktor, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Annaheim, Claudio, von Lostorf, in Weinfelden, Quästor, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steffen & Rausch Unternehmensberatung, in Weinfelden, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.