Galina Brunner
domicilié à Zug, de Winterthur Mandats actifs: Pelletier & Boyard Productions GmbH, Aidom GmbH Connecté à: Marie-Antoinette Boyard, Yannick Pelletier, Lucas Brunner Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Galina Brunner" à jour.Vous suivez maintenant "Galina Brunner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Galina Brunner" à jour.Vous suivez maintenant "Galina Brunner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Galina Brunner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Galina Brunner
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Galina Brunner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Galina Brunner
Numéro de publication: HR02-1005047396, Registre du commerce Zurich, (20)
Pelletier & Boyard Productions GmbH, in Zürich, CHE-172.725.025, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004815319).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nuri, Kambez, von Richterswil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Galina, von Winterthur, in Zug, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6939134, Registre du commerce Zoug, (170)
Aidom GmbH, in Zug, CH-170.4.010.189-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2010, S. 27, Publ. 5956152).
Statutenänderung:
06.11.2012.
Stammkapital neu:
CHF 676'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Galina, von Winterthur, in Zug, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 338 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Brunner, Lucas, von Winterthur, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 338 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5956152, Registre du commerce Zoug, (170)
Aidom GmbH, in Zug, CH-170.4.010.189-5, Loretorain 6, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.12.2010.
Zweck:
Erwerb, Veräusserung und Bewirtschaftung von Grundeigentum sowie Projektierung und Ausführung von Neu- und Umbauten aller Art im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 400'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 10.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Brunner, Galina, von Winterthur, in Zug, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Brunner, Lucas, von Winterthur, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.