Andrea Sarah Bruni
domicilié à Stalden (Sarnen), de Amsoldingen Mandats actifs: RSC Projects GmbH, Andrea Bruni Treuhand et plus Connecté à: Bernd Grundmann, Afshin Etesamifar, Michael Kistler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Sarah Bruni" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Sarah Bruni".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Sarah Bruni" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Sarah Bruni".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andrea Sarah Bruni
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andrea Sarah Bruni
Commerce des vêtements
Services fiduciaires
Photographie et exploitation laboratoire photo
Service concernant conseil PR
Autres commerces avec des biens divers
Service concernant conseil aux entreprises
Agences de voyage et voyagistes
Commerce des vêtements
Services fiduciaires
Photographie et exploitation laboratoire photo
Service concernant conseil PR
Autres commerces avec des biens divers
Service concernant conseil aux entreprises
Agences de voyage et voyagistes
Personnes privées avec le nom Andrea Sarah Bruni
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andrea Sarah Bruni
Numéro de publication: HR02-1005870607, Registre du commerce Obwald, (140)
Lancaster Consulting AG, in Sarnen, CHE-113.394.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2014, S.0, Publ. 1554203).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruni, Andrea Sarah, von Amsoldingen, in Stalden (Sarnen), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Andelfingen, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005796456, Registre du commerce Zurich, (20)
Competitive GmbH, in Andelfingen, CHE-114.364.590, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2015, S.0, Publ. 1967805).
Statutenänderung:
03.07.2023.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Niederdorfstrasse 20, 8001 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruni, Andrea Sarah, von Amsoldingen, in Sarnen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Andelfingen].
Numéro de publication: HR02-1005683466, Registre du commerce Obwald, (140)
RSC Projects GmbH, bisher in Hittnau, CHE-113.229.908, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2021, Publ. 1005264131).
Statutenänderung:
27.10.2022.
Sitz neu:
Sarnen.
Domizil neu:
Stockenmatt 17, 6063 Stalden (Sarnen).
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 16.10.2006 einen Personenwagen BMW 328i, ein Notebook und Mobiliar, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Simon, von Neuhausen am Rheinfall, in Hittnau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Volkart, Ronny, von Stadel, in Wetzikon (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruni, Andrea, von Amsoldingen, in Stalden (Sarnen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.