Guido Brot
domicilié à Sumvitg, de Cazis Mandats actifs: Guido Brot AG, Spengler/Dachdecker Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Guido Brot" à jour.Vous suivez maintenant "Guido Brot".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Guido Brot" à jour.Vous suivez maintenant "Guido Brot".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Guido Brot
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Guido Brot
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Guido Brot
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Guido Brot
Numéro de publication: HR02-1006025712, Registre du commerce Grisons
Brot Bedachungen AG, in Schluein, CHE-108.757.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2021, Publ. 1005106849).
Firma neu:
Brot Bedachungen AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.04.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brot, Guido, von Cazis, in Sumvitg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Claudio, von Dagmersellen, in Domat/Ems, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Nicole, von Dagmersellen, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Daniel, von Dagmersellen, in Domat/Ems, Liquidator, mit Einzelunterschrift, Präsident [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005106849, Registre du commerce Grisons
Brot Bedachungen AG, in Schluein, CHE-108.757.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 14.06.2012, S.0, Publ. 6718512).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Ferdinand, von Dagmersellen, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Daniel, von Dagmersellen, in Domat/Ems, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Nicole, von Dagmersellen, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brot, Guido, von Cazis, in Sumvitg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Claudio, von Dagmersellen, in Domat/Ems, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5900586, Registre du commerce Grisons, (350)
Cavegn & Brot GmbH, in Tujetsch, CH-350.4.000.664-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2010, S. 8, Publ. 5595938).
Firma neu:
Cavegn & Brot GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.11.2010 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Solida Treuhand AG, Via Alpsu 70, 7188 Sedrun.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brot, Guido, von Cazis, in Sumvitg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cavegn, Hermann, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Claudio, von Buchs LU, in Domat/Ems, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: von Buchs LU, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Solida Treuhand AG (CH-350.3.004.097-8), in Sedrun (Tujetsch), Liquidatorin.