Christian Bron
domicilié à Renens, de Saint-Saphorin (Lavaux) Mandats actifs: Taxi Services Sàrl Connecté à: Constantin Mares, Zbigniew Kurzynski, Henok Michael Tekeste et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Bron" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Bron".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Bron" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Bron".
|
|
Christian Bron
domicilié à Lutry, de Lutry Mandats actifs: Christian Bron, CB Conseils Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Bron" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Bron".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Bron" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Bron".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Bron
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Bron
Exploitation des centres d’appel
Autres activités libérales
Exploitation des centres d’appel
Autres activités libérales
Personnes privées avec le nom Christian Bron
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Bron
Numéro de publication: 3334424, Registre du commerce Berne, (36)
Société immobilière La Rochette S.A., à Tavannes, CH-073.3.002.303-7, construction, achat et vente de maisons essentiellement destinées à la classe ouvrière, société anonyme (FOSC no 133 du 15.07.1997, p. 4982).
Personnes et signatures radiées:
Bron, Christian, de Les Hauts-Geneveys, à Le Fuet (Saicourt), président, avec signature individuelle;
Matile, Benjamin, de La Sagne et de Les Ponts-de-Martel, à Tavannes, avec procuration individuelle.
Inscription ou modification de personnes:
Zürcher, Walter, de Rüderswil, à Sonceboz-Sombeval, président, avec signature individuelle;
Vuilleumier, Harold, de Tramelan et La Sagne, à Tavannes, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 1234964, Registre du commerce Berne, (36)
DURAFLEX Sàrl, in Meinisberg, Import und Export von Waren aller Art usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2002, S. 3, Publ. 655984).
Firma neu:
DURAFLEX Sàrl en liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(DURAFLEX GmbH in Liquidation ). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.10.2003 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
Bergfeldweg 10, 2504 Biel/Bienne.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bron, Christian, von Corban, in Biel BE, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numéro de publication: 655984, Registre du commerce Berne, (36)
DURAFLEX Sàrl, in Meinisberg, Import und Export von Waren aller Art usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2001, S. 3097).
Statutenänderung:
16.01.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lafuente, Manuel, von Boltigen, in Schwadernau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bron, Christian, von Corban, in Biel BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].