Rudolf Broder
domicilié à Chur, de Sargans et Zürich Mandats actifs: Uneltech Electronic AG, Seeblick Treuhand GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Broder" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Broder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Broder" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Broder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rudolf Broder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rudolf Broder
Commerce de biens de consommation
Exploitation des autres institutions financières
Commerce de biens de consommation
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Rudolf Broder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rudolf Broder
Numéro de publication: HR02-1005227424, Registre du commerce Grisons
Seeblick Treuhand GmbH, in Surses, CHE-111.713.240, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2009, S.10, Publ. 4921054).
Statutenänderung:
18.06.2021.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
c/o Rudolf Broder, Freifeldstrasse 27, 7000 Chur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]. [Streichung der Bemerkung zur Sitzverlegung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister Graubünden gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broder, Rudolf, von Zürich und Sargans, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Salouf].
Numéro de publication: 6686924, Registre du commerce Berne, (36)
Kewu AG, in Bolligen, CH-035.3.002.196-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2011, S. 0, Publ. 6208938).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Broder, Rudolf, von Sargans, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläfli, Jürg, von Albligen, in Biglen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tarli, Sascha, von Bern, in Boll (Vechigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubacher, Peter, von Krauchthal, in Worb, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Bolz, Erich, von Röthenbach im Emmental, in Vechigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heiniger, Guido, von Affoltern im Emmental, in Biglen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Rudolf Franz, von Buochs, in Stettlen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Berne, (36)
Kewu AG, in B o l l i g e n , Übernahme und Entsorgung von Abfällen wie Siedlungsabfällen, Sperrgut, Grobgut, Metallen, Papier, Altöl, Glas usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 28.08.1997, S. 6307).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Peter, von Reinach AG, in Ostermundigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Matthias, von Reinach AG, in Biglen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mohn, Bruno, von Kemmental, in Münchenbuchsee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernasconi, Kurt, von Bern, in Gümligen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Broder, Rudolf, von Sargans, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Lüthi, Peter, von Walkringen, in Biglen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stäussi, Werner, von Jegenstorf, in Münchenbuchsee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmerli, Rolf, von Rothrist, in Ostermundigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.