Roland Breu
domicilié à Berneck, de Oberegg et Berneck Mandats actifs: ARTROB Projekte GmbH Connecté à: Rita Breu, Anibal Alghisi Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Breu" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Breu".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Breu" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Breu".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roland Breu
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roland Breu
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Roland Breu
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roland Breu
Numéro de publication: HR02-1004840881, Registre du commerce Zurich, (20)
b+p baurealisation ag, in Zürich, CHE-108.545.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, Publ. 1004752144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Christian, von Stäfa und Beromünster, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bleuler, Nadine, von Zürich, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Breu, Roland, von Berneck, in Berneck, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cantekin, Irfan, von Pfungen, in Mettmenstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dal Zotto, Massimiliano, von Thalwil, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hercka, Timotheus, genannt Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jackschath, Tanja, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jauss, Markus, von Zürich, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kaspar, Ines, österreichische Staatsangehörige, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Looser, Simon, von Nesslau, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Michel, David, von Bussnang, in Niederglatt, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schöni, Peter, von Linden, in Herzogenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3532033, Registre du commerce Zurich, (20)
b+p baurealisation ag, in Zürich, CHE-108.545.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2017, Publ. 3365675).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Nicole, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breu, Roland, von Berneck, in Berneck, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobe, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Looser, Simon, von Nesslau, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Patzen, Franziska, von Scharans, in Biberist, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bütikofer, Philipp, von Zuzwil BE, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5456824, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Bootsfahrschule Bodensee GmbH, bisher in Erlen, CH-440.4.017.916-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2009, S. 28, Publ. 5140042).
Statutenänderung:
23.12.2009.
Sitz neu:
Romanshorn.
Domizil neu:
Alte Amriswilerstrasse 7, 8590 Romanshorn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näf, Kai, von St. Gallen, in Amriswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breu, Roland, von Appenzell, in Buchackern (Erlen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--].