Martina Brandis
domicilié à Küssnacht am Rigi, de Uzwil Mandats actifs: Balsini AG in Liquidation, POK Pühringer AG et plus Connecté à: Markus Knopf, Tobias Riedweg, Alexander Schnebel Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martina Brandis" à jour.Vous suivez maintenant "Martina Brandis".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martina Brandis" à jour.Vous suivez maintenant "Martina Brandis".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Martina Brandis
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Martina Brandis
Production de verre et céramique
Exploitation des autres institutions financières
Services fiduciaires
Production de verre et céramique
Exploitation des autres institutions financières
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Martina Brandis
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Martina Brandis
Numéro de publication: HR02-1005750734, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Balsini AG, in Appenzell, CHE-475.185.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2020, Publ. 1004950416).
Firma neu:
Balsini AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.04.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandis, Martina, von Uzwil, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004601875, Registre du commerce Lucerne, (100)
POK Pühringer AG, in Vitznau, CHE-114.158.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018, Publ. 4430487).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laptjew, Alexej, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedweg, Tobias, von Schwarzenberg, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schnebel, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brandis, Martina, von Uzwil, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3215321, Registre du commerce Lucerne, (100)
Balsini AG, bisher in Risch, CHE-475.185.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2015, Publ. 2522873).
Statutenänderung:
17.11.2016.
Sitz neu:
Meggen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 54, 6045 Meggen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honauer, Armin, von Ballwil, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandis, Martina, von Uzwil, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].