Jan Bendicht Brand
domicilié à Lauenen b. Gstaad, de Lauenen Mandats actifs: Bergbahnen Destination Gstaad AG, Gstaad Saanenland Tourismus Connecté à: Michael Teuscher, Monika Tanner-Bandi, Sandro Karlen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jan Bendicht Brand" à jour.Vous suivez maintenant "Jan Bendicht Brand".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jan Bendicht Brand" à jour.Vous suivez maintenant "Jan Bendicht Brand".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jan Bendicht Brand
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jan Bendicht Brand
Transport routier de personnes et marchandises
Autres services de réservation
Transport routier de personnes et marchandises
Autres services de réservation
Personnes privées avec le nom Jan Bendicht Brand
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jan Bendicht Brand
Numéro de publication: HR02-1005836799, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss Snowsports Association (SSSA), in Belp, CHE-109.822.977, Verein (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2021, Publ. 1005354094).
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
ARA-Strasse 6, 3048 Worblaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Jan, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aregger, Bernhard, von Hasle (LU), in Doppleschwand, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gysler, Stefanie, von Unterlangenegg, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anderegg, Heinz, von Hasliberg, in Hasliberg Reuti (Hasliberg), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005676232, Registre du commerce Berne, (36)
Bergbahnen Destination Gstaad AG, in Saanen, CHE-110.604.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059035).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Heinz, von Lauenen, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Jan Bendicht, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Teuscher, Michael, von Diemtigen, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005585266, Registre du commerce Berne, (36)
Gstaad Saanenland Tourismus, in Saanen, CHE-105.797.984, Verein (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2021, Publ. 1005278898).
Statutenänderung:
10.03.2022.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, den Berufs- und Fachverbänden, Unternehmen, Veranstaltern und Privaten, die Erhaltung und Förderung des Standorts und des Tourismus in der Destination Gstaad im Einklang mit Bevölkerung und Natur. Seine Tätigkeit umfasst insbesondere den Betrieb und Unterhalt der Informations- und Geschäftsstellen, die Planung, Gestaltung und Ausführung der Standortentwicklung sowie des touristischen Marketings, den Betrieb und den Unterhalt touristischer Infrastrukturen, die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Mitglieder, die Organisation und Unterstützung der Anlässe zur Erfüllung des Vereinszwecks, die Koordination und Unterstützung der dem Vereinszweck entsprechenden Bestrebungen von Dritten, die fachliche Beratung der Mitglieder, der Dorfvorstände, der Gemeinden, der Berufs- und Fachverbände, der Unternehmungen, der Veranstalter und aller am Tourismus beteiligten und interessierten Kreise, die Aus- und Weiterbildung der im Tourismus tätigen Personen. Zur Erreichung seines Zwecks ist der Verein befugt, Liegenschaften und Baurechte zu erwerben, Mobilien anzuschaffen oder zu erstellen, sich an Unternehmungen, Vereinen und Stiftungen, usw. zu beteiligen, einzelne Aufgaben an Organisationen abzutreten, sonst alles zu tun, was der Erfüllung seines Zweckes dient.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehrli, Marcel Mathias, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jovanovic, Dragana, von Grengiols, in Boltigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zysset, Michel, von Heiligenschwendi, in Gstaad (Saanen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van den Bergh, Theresa, deutsche Staatsangehörige, in Steffisburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carini, Madlen, von Bäretswil, in Boltigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schopfer, Adelheid, von Lauenen, in Saanen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ludwig, Ariane, von Guttet-Feschel, in Gstaad (Saanen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Patrick, von Basel, in Zweisimmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brand, Jan, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.