Christian Bracher
domicilié à Oberönz, de Burgdorf et Rüegsau Mandats actifs: Swibox Investment Holding GmbH, Swibox Holding AG et plus Connecté à: Roger Rüsch, Marco Pesenti, Reto Benz et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Bracher" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Bracher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Bracher" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Bracher".
|
|
Christian Bracher
domicilié à Ollon, de Rüegsau Mandats actifs: SI Les Gruvons SA Connecté à: Bernard Favre, Natacha Noël, Laurie Sarah Mirjam Wenger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Bracher" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Bracher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Bracher" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Bracher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Bracher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Bracher
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des sociétés de participation
Commerce de produits informatiques et de communication
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des sociétés de participation
Commerce de produits informatiques et de communication
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Christian Bracher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Bracher
Numéro de publication: HR02-1005956395, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Swibox Investment Holding GmbH, in Bichelsee-Balterswil, CHE-433.681.035, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2023, Publ. 1005902870).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegener, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Maurer, Moritz, von Basel, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Röhrl, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Regensburg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bracher, Christian, von Burgdorf und Rüegsau, in Oberönz (Herzogenbuchsee), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüsch, Roger, von Speicher, in Speicher, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005626247, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SWIBOX AG, in Bichelsee-Balterswil, CHE-106.127.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2021, Publ. 1005355777).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 25.11.2022 Aktiven von CHF 1'085'937.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 232'258.00 auf die Swibox Automation AG, in Wünnewil-Flamatt (CHE-339.936.718).
Gegenleistung:
853'679.00. [Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bracher, Christian, von Burgdorf, in Oberönz (Herzogenbuchsee), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rüsch, Roger, von Speicher, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pesenti, Marco, von Frutigen, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Laupen BE (Laupen)].
Numéro de publication: HR02-1005199893, Registre du commerce Berne, (36)
Bracher Services GmbH, in Jens, CHE-359.143.164, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2020, Publ. 1004973861).
Statutenänderung:
21.05.2021.
Sitz neu:
Wangen an der Aare.
Domizil neu:
Schmiedenmattstrasse 6, 3380 Wangen an der Aare.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Werkzeugen und Lagereinrichtungen. Des Weiteren erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen in den Bereichen Buchhaltung und Administration. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bracher, Christian, von Madiswil, in Jens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bracher, Michael, von Madiswil, in Wangen an der Aare, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.