Didier Bourgeois
domicilié à Corcelles-près-Concise, de Ballaigues Mandats actifs: Devigny Vins de Domaines et Châteaux S.A. Connecté à: Valentin Bourgeois Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Didier Bourgeois" à jour.Vous suivez maintenant "Didier Bourgeois".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Didier Bourgeois" à jour.Vous suivez maintenant "Didier Bourgeois".
|
|
Didier Bourgeois
domicilié à Martigny, de Bovernier Mandats actifs: Verabit Sàrl, SWISS SKY SA Connecté à: Geert Flament Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Didier Bourgeois" à jour.Vous suivez maintenant "Didier Bourgeois".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Didier Bourgeois" à jour.Vous suivez maintenant "Didier Bourgeois".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Didier Bourgeois
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Didier Bourgeois
Viticulture
Services pour les banques et instituts de crédit
Autres commerces avec des biens divers
Viticulture
Services pour les banques et instituts de crédit
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Didier Bourgeois
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Didier Bourgeois
Numéro de publication: HR02-1005917717, Registre du commerce Valais, (621)
Restaurant Relais des Neiges Sàrl, à Val de Bagnes, CHE-180.285.548, société à responsabilité limitée (No. FOSC 4 du 07.01.2021, Publ. 1005067295).
Nouvelle raison sociale:
Restaurant Relais des Neiges Sàrl en liquidation.
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire du St-Bernard SA, Chemin des Marais Verts 4, 1936 Verbier. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 21.11.2023.
Inscription ou modification de personne(s):
Bourgeois, Didier Félicien, de Bovernier, à Martigny, liquidateur, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005808712, Registre du commerce Valais, (621)
Verabit Sàrl, à Martigny, CHE-304.268.081, société à responsabilité limitée (No. FOSC 148 du 03.08.2021, Publ. 1005263845).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pitteloud, Stéphane, de Sion, à Vétroz, gérant, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bourgeois, Didier, de Bovernier, à Martigny, gérant, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR01-1005383889, Registre du commerce Valais, (621)
SWISS SKY SA, à Val de Bagnes, CHE-482.310.615, c/o Fiduciaire du St-Bernard Sàrl, Chemin des Marais Verts 4, 1936 Verbier, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
03.12.2021.
But:
La société a pour but: "Honoraires de consulting dans divers domaines, détention de participations;
commerce de sacs de voyage, de sacs d'affaires et de maroquinerie en général;
commerce de métaux et de pierres précieuses. La société peut effectuer toute opération financière ou commerciale en rapport direct ou indirect avec son but ou apte à le favoriser;
elle peut en particulier contracter des dettes et accorder des prêts ou constituer des gages en faveur de toute personne, y compris ses actionnaires, ou tout établissement bancaire;
elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but.".
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 50'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou par lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception (si les adresses électroniques de tous les actionnaires sont connues) pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 03.12.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Flament, Geert, citoyen belge, à Alsemberg (BE), président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Bourgeois, Didier, de Bovernier, à Martigny, administrateur, avec signature individuelle.