Thierry Bourdin
domicilié à Hérémence, de Hérémence Mandats actifs: BOURDIN & FILS Sàrl Connecté à: Cédric Bourdin Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thierry Bourdin" à jour.Vous suivez maintenant "Thierry Bourdin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thierry Bourdin" à jour.Vous suivez maintenant "Thierry Bourdin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Thierry Bourdin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Thierry Bourdin
Bâtiments général
Bâtiments général
Personnes privées avec le nom Thierry Bourdin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Thierry Bourdin
Numéro de publication: 3248819, Registre du commerce Valais, (626)
BOURDIN & FILS Sàrl, à Hérémence, CHE-445.663.104, Chemin de Tejet 6, 1982 Euseigne, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
16.12.2016.
But:
L'exploitation d'une entreprise de construction incluant la rénovation, la maçonnerie, la pose de pierres naturelles, de dallages, de cheminées de salon et de fourneaux, le montage de conduits de fumée, l'exécution ou la mise à exécution ainsi que la surveillance de tous travaux de construction (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Bourdin, Thierry, de Hérémence, à Hérémence, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Bourdin, Cédric, de Hérémence, à Hérémence, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 16.12.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numéro de publication: 6403586, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
NECOFI AG, in Basel, CH-270.3.012.534-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 21.04.2011, S. 0, Publ. 6132308).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bourdin, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Hésingue (FR), einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4592010, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
NECOFI AG, in Basel, CH-270.3.012.534-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2006, S. 6, Publ. 3456644).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bourdin, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Hésingue (FR), einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zabotto, Enrico, von Basel, in Basel, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].