Jörg Bornhauser
domicilié à Weinfelden, de Weinfelden Mandats actifs: Pferdeversicherungs-Genossenschaft AWIGO Connecté à: Andrea Egli, Scarlett Ochsner-Rutz, Sandra Seiler-Brüllmann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jörg Bornhauser" à jour.Vous suivez maintenant "Jörg Bornhauser".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jörg Bornhauser" à jour.Vous suivez maintenant "Jörg Bornhauser".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jörg Bornhauser
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jörg Bornhauser
Exploitation d'un société d'assurances
Exploitation d'un société d'assurances
Personnes privées avec le nom Jörg Bornhauser
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jörg Bornhauser
Numéro de publication: HR02-1005981200, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
PlugBikes GmbH, in Pratteln, CHE-441.844.380, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2023, Publ. 1005669430).
Statutenänderung:
29.02.2024.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özdemir, Hasan, von Birsfelden, in Pratteln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 800 Stammanteilen zu je CHF 20.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bornhauser, Jörg, von Weinfelden, in Kaisten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 20.00.
Numéro de publication: HR02-1004948499, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Drive Center Region Basel GmbH, in Basel, CHE-113.830.891, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4281425).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bornhauser, Jörg, von Weinfelden, in Kaisten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischofberger, Daniel, von Basel, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 4281425, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Drive Center Region Basel GmbH, in Basel, CHE-113.830.891, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3744441).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bornhauser, Jörg, von Weinfelden, in Kaisten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bischofberger, Daniel, von Basel, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].