Raymond Bornand
domicilié à Crans-Montana, de Sainte-Croix Mandats actifs: Société Immobilière Corsier-Paradis SA, Raybo Invest SA et plus Connecté à: Véronique Marie Bornand Sickenberg, Véronique Marie Bornand Sickenberg, Roland Philippe Jaquier Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Raymond Bornand" à jour.Vous suivez maintenant "Raymond Bornand".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Raymond Bornand" à jour.Vous suivez maintenant "Raymond Bornand".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Raymond Bornand
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Raymond Bornand
Achat & vente de biens immobiliers propres
Gestion de fonds
Achat & vente de biens immobiliers propres
Gestion de fonds
Personnes privées avec le nom Raymond Bornand
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Raymond Bornand
Numéro de publication: HR02-1005990506, Registre du commerce Tessin, (501)
Montana Prestige SA, finora in Crans-Montana, CHE-232.418.451, società anonima (Nr. FUSC 5 del 09.01.2017, Pubbl. 3270303).
Statuti modificati:
12.03.2024.
Nuova sede:
Paradiso.
Nuovo recapito:
Via Calprino 18, 6900 Paradiso.
Nuovo scopo:
La società ha per scopo la gestione di un negozio di orologeria, di bijouterie, gioielleria, pelletteria e prodotti di lusso di ogni genere;
l'importazione, l'esportazione e il commercio di tutti i prodotti connessi alla sua attività principale, in particolare metalli preziosi e pietre preziose, semipreziose, grezze o tagliate;
l'esecuzione di tutte le operazioni commerciali connesse. La società può aprire succursali in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, acquisire o costituire società che abbiano uno scopo identico o simile, effettuare tutte le operazioni e concludere tutti i contratti che si propongono di sviluppare lo scopo Iella società o che sono direttamente o indirettamente connesse ad esso.
Nuove azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 100 azioni nominative da CHF 1'000.00 limitate secondo lo statuto].
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per iscritto, per fax o per corrispondenza elettronica. [radiati: Selon déclaration du 05.08.2015, il est renoncé à un contrôle restreint.]. Secondo dichiarazione del 05.08.2015 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Bornand, Raymond, de Sainte-Croix, à Crans-Montana, presidente, con firma collettiva a due;
Bottinelli, Sébastien, de Lugano, à Genolier, amministratore, con firma collettiva a due;
Grigolo Vocat, Lara, ressortissante italienne, à Crans-Montana, amministratrice, con firma collettiva a due;
Kappenberger, Niklaus Daniel, de Lugano, à Crans-près-Céligny, amministratore, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Lepori-Sassu, Jane Paule, da Lugano, in Pregassona (Lugano), amministratrice unica, con firma individuale.
Numéro de publication: HR02-1004647365, Registre du commerce Valais, (626)
Crans Prestige SA, à Lens, CHE-100.911.072, société anonyme (No. FOSC 247 du 20.12.2017, Publ. 3943831).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bornand, Raymond, de Sainte-Croix, à Crans-Montana, administrateur, avec signature individuelle;
Bornand Sickenberg, Véronique Marie, de Sainte-Croix, à Morges, administratrice, avec signature collective à deux;
Plomb, Christian, de Genève, à Epalinges, administrateur, avec signature collective à deux;
Plomb, Enrico Paolo, dit Henri, de Genève, à Genève, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Jabbour, Saji, de Bowil, à Nyon, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Meylan, Yves, de Le Lieu, à Aubonne, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 3462851, Registre du commerce Valais, (626)
Raybo Invest SA, à Crans-Montana, CHE-370.270.492, Rue des Biollirs 4, 3963 Crans-Montana, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
20.03.2017.
But:
Tant en Suisse, qu'à l'étranger: l'exécution de toutes opérations d'investissements en tous domaines, principalement immobiliers;
la gestion d'immeubles;
l'achat, la vente, la détention, la gestion, de participations dans toutes sociétés et entreprises (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou par lettre recommandée.
Personne(s) inscrite(s):
Bornand, Raymond, de Sainte-Croix, à Crans-Montana, administrateur, avec signature individuelle;
Bornand Sickenberg, Véronique, de Sainte-Croix, à Morges, directrice, avec signature individuelle. Selon déclaration du 20.03.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.