Patrik Bohnenblust
domicilié à Wichtrach, de Wynau Mandats actifs: Bread à porter AG Connecté à: Karin Bohnenblust Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patrik Bohnenblust" à jour.Vous suivez maintenant "Patrik Bohnenblust".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patrik Bohnenblust" à jour.Vous suivez maintenant "Patrik Bohnenblust".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Patrik Bohnenblust
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Patrik Bohnenblust
Production de produits de boulangerie
Production de produits de boulangerie
Personnes privées avec le nom Patrik Bohnenblust
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Patrik Bohnenblust
Numéro de publication: 6732406, Registre du commerce Berne, (36)
Hans Hofer AG, Bäckerei, in Bern, CH-035.3.012.116-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2009, S. 5, Publ. 5403798).
Statutenänderung:
07.06.2012.
Firma neu:
Bread à porter AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bäckerei/Konditorei sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere Produktion und Vertrieb von Back- und Konditoreiwaren. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 2'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Hans-Rudolf, von Signau, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hofer-Boss, Margrit, von Signau und Grindelwald, in Bern, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnenblust, Patrik, von Wynau, in Wichtrach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bohnenblust, Karin, von Wynau, in Wichtrach, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6715828, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Sutter AG, in Basel, CH-270.3.002.831-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2011, S. 0, Publ. 6394164).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bohnenblust, Patrik, von Wynau, in Wichtrach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furler, Sibylle, von Basel, in Hofstetten SO, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Sprecher, Raeto, von Aesch BL, in Rodersdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Linnenbürger, Nico, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4814570, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Sutter AG, in Basel, CH-270.3.002.831-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2002, S. 5, Publ. 323078).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barell, Dr. Gabriel, von Gaiserwald, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Werner, von Basel und Ormalingen, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sutter, Hans Rudolf, von Basel und Ormalingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thommen, Helene, von Basel und Bubendorf, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivprokura zu zweien];
Pfister, Konrad, von Meilen, in Möhlin, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bohnenblust, Patrik, von Wynau, in Wichtrach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Felix, von Zürich, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler-Sutter, Katharina, von Buochs und Basel, in Muttenz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gogel-Sutter, Gabriela, von Basel, in Muttenz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Simone, von Basel, in Muttenz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inter Audit AG (CH-270.3.005.416-2), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Inter Audit AG].