Reiner Böck
domicilié à Mammern, de Allemagne Mandats actifs: my - eware solution AG Connecté à: Holger Havemann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Reiner Böck" à jour.Vous suivez maintenant "Reiner Böck".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Reiner Böck" à jour.Vous suivez maintenant "Reiner Böck".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Reiner Böck
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Reiner Böck
Services de publicité
Services de publicité
Personnes privées avec le nom Reiner Böck
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Reiner Böck
Numéro de publication: 6755098, Registre du commerce Thurgovie, (440)
RUWA Management AG, in Tägerwilen, CH-440.3.016.787-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2009, S. 23, Publ. 5144208).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böck, Reiner, deutscher Staatsangehöriger, in Mammern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6304072, Registre du commerce Thurgovie, (440)
HEBA Bodensee AG, in Mammern, CH-440.3.019.077-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2006, S. 12, Publ. 3350894).
Statutenänderung:
12.08.2011.
Sitz neu:
Tägerwilen.
Domizil neu:
Spulackerstrasse 42, 8274 Tägerwilen.
Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland gewerbliche Schutzrechte, Knowhow und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder Fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 12.08.2011 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böck, Reiner, deutscher Staatsangehöriger, in Mammern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
RUWA Treuhand und Beratungs AG, in Goldach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sotonica-Miskulin, Anita, von Schaffhausen, in Thayngen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5144208, Registre du commerce Thurgovie, (440)
RUWA Revisions AG, in Tägerwilen, CH-440.3.016.787-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2009, S. 17, Publ. 4924712).
Statutenänderung:
26.06.2009.
Firma neu:
RUWA Management AG.
Zweck neu:
Dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Firmen und Managementdienstleistungen für diese Firmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [aufgehoben]. [gestrichen: Die Unterlagen über die besondere Befähigung als Revisor sind beim Handelsregister des Kantons Thurgau hinterlegt].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ofri Treuhand und Unternehmungsberatung AG, in Kreuzlingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böck, Reiner, deutscher Staatsangehöriger, in Mammern, Präsident, mit Einzelunterschrift.