Balz Reto Bodenmann
domicilié à Herisau, de Urnäsch Mandats actifs: Strittmatter Partner AG in Liquidation, regioConcept AG Connecté à: Karin Andrea Bétrisey-Fent, Hans Peter Woodtli, Alex Müller Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Balz Reto Bodenmann" à jour.Vous suivez maintenant "Balz Reto Bodenmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Balz Reto Bodenmann" à jour.Vous suivez maintenant "Balz Reto Bodenmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Balz Reto Bodenmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Balz Reto Bodenmann
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Balz Reto Bodenmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Balz Reto Bodenmann
Numéro de publication: HR02-1005791354, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Strittmatter Partner AG, in St. Gallen, CHE-105.961.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2023, Publ. 1005720600).
Firma neu:
Strittmatter Partner AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodenmann, Balz, von Urnäsch, in Herisau, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bodenmann, Balz Reto, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Alex, von Mosnang, in St. Gallen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bétrisey, Karin, von Neckertal, in Kesswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bétrisey, Karin Andrea, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Woodtli, Hans Peter, von Rothrist, in Stettfurt, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005287006, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Strittmatter Partner AG, in St. Gallen, CHE-105.961.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004785471).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Armin, von Mosnang, in Gossau SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
FLT Fürstenland Treuhand GmbH (CHE-109.055.120), in Gossau SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodenmann, Balz Reto, von Urnäsch, in Herisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
SRT Revisions GmbH (CHE-108.252.959), in Herisau, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2622321, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Strittmatter Partner AG, in St. Gallen, CHE-105.961.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2012, Publ. 6880336).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Armin, von Mosnang, in Gossau SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Woodtli, Hans Peter, von Rothrist, in Stettfurt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bodenmann, Balz Reto, von Urnäsch, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.