Jakob Blumer
domicilié à Glarus, de Glarus Mandats actifs: Segel- und Motorbootclub Glarnerland und Walensee Connecté à: Werner Schlittler, Andreas Martin Trachsler, Carmen Mohn et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jakob Blumer" à jour.Vous suivez maintenant "Jakob Blumer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jakob Blumer" à jour.Vous suivez maintenant "Jakob Blumer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jakob Blumer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jakob Blumer
Services sportifs
Services sportifs
Personnes privées avec le nom Jakob Blumer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jakob Blumer
Numéro de publication: HR02-1005419825, Registre du commerce Zurich, (20)
YAP YOUNG ARTISTS IN PROGRESS, in Zumikon, CHE-115.270.603, Verein (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2021, Publ. 1005355375).
Name neu:
YAP YOUNG ARTISTS IN PROGRESS in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.01.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Lennep, Reinout, niederländischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blumer, Jakob, von Glarus Süd, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hassam-Godly, Claudia, von Guarda, in Russikon, Mitglied des Vorstandes, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schweri, Yolanda Maria, von Koblenz, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005355375, Registre du commerce Zurich, (20)
YAP YOUNG ARTISTS IN PROGRESS, in Aesch (ZH), CHE-115.270.603, Verein (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2010, S.28, Publ. 5673744).
Statutenänderung:
06.12.2019.
Sitz neu:
Zumikon.
Domizil neu:
c/o Reinout van Lennep, Chapfstrasse 83, 8126 Zumikon.
Weitere Adressen:
c/o Anwaltsbüro Yolanda Schweri, Postfach 2263, 8021 Zürich 1.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knobloch, Karl, von Zürich, in Aesch ZH, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Marxer Blumer, Judith, von Schwanden GL, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Lennep, Reinout, niederländischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blumer, Jakob, von Glarus Süd, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004908140, Registre du commerce Glaris
J. Blumer Immobilien AG, in Glarus Süd, CHE-102.692.774, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2011, S.0, Publ. 6137106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blumer, Jakob, von Glarus Süd, in Mitlödi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumer, Jürg, von Glarus Süd, in Mitlödi (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blumer, Regula, von Glarus Süd, in Mitlödi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].