Nicolas David Blumenfeld
domicilié à Fällanden, de Untereggen Mandats actifs: Blumenfeld Law AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicolas David Blumenfeld" à jour.Vous suivez maintenant "Nicolas David Blumenfeld".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicolas David Blumenfeld" à jour.Vous suivez maintenant "Nicolas David Blumenfeld".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Nicolas David Blumenfeld
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Nicolas David Blumenfeld
Office de notaire et avocat
Office de notaire et avocat
Personnes privées avec le nom Nicolas David Blumenfeld
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Nicolas David Blumenfeld
Numéro de publication: HR01-1005505825, Registre du commerce Zurich, (20)
Blumenfeld Law AG (Blumenfeld Law SA) (Blumenfeld Law Ltd), in Zürich, CHE-319.744.038, Dufourstrasse 105, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.03.2022.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Rechtsdienstleistungen im In- und Ausland durch in der Schweiz registrierte Anwältinnen und Anwälte und andere qualifizierte Berater, sowie damit verbundene Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck dienen. Sie kann auch Zweigniederlassungen gründen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Advokatur Blumenfeld, in Zürich (CHE-279.362.415), gemäss Vertrag vom 10.06.2022 und Übernahmebilanz per 01.01.2022 mit Aktiven von CHF 200'542.93 und Passiven von CHF 92'166.75, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 8'376.18 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder durch E-Mail an die im Aktienregister verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Blumenfeld, Nicolas David, von Untereggen, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005376764, Registre du commerce Zurich, (20)
Tineno AG, in Zürich, CHE-306.877.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 20.11.2020, Publ. 1005027604).
Firma neu:
Tineno AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Tineno SA en liquidation) (Tineno Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.12.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumenfeld, Nicolas David, von Untereggen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004772454, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Tineno AG, in Liestal, CHE-306.877.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2019, Publ. 1004534518). Gemäss Erklärung vom 18.10.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hammel, Philipp, von Kleinlützel, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Testor Treuhand AG (CHE-102.155.312), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumenfeld, Nicolas David, von Untereggen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].