Markus Blass
domicilié à Volketswil, de Zürich Mandats actifs: Kummler + Matter AG, Blass Management & Consulting Connecté à: Darija Conigliaro, Tanja Schaufelberger, Wolfgang Hausberger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Blass" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Blass".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Blass" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Blass".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Markus Blass
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Markus Blass
Autres travaux de construction
Service concernant conseil aux entreprises
Autres travaux de construction
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Markus Blass
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Markus Blass
Numéro de publication: HR02-1006028544, Registre du commerce Zurich, (20)
Kummler + Matter AG, in Dällikon, CHE-106.841.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2024, Publ. 1005989763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landais, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conigliaro, Darija, von Zürich, in Buchs (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blass, Markus, von Zürich, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaufelberger, Tanja, von Hinwil, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006006713, Registre du commerce Grisons
Sportbahnen Hochwang AG, in Arosa, CHE-103.333.042, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2023, Publ. 1005891222).
Statutenänderung:
14.03.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, den Bau und den Betrieb von Personenförderungsanlagen in der Tourismusregion Hochwang und die Aufrechterhaltung und Förderung des damit zusammenhängenden touristischen Angebots. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke erwerben und veräussern und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 19.10.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 23.07. und 19.10.2011 gemäss Vertrag vom 19.10.2011 die im Grundbuch der Gemeinde St. Peter-Pagig eingetragene Liegenschaft Nr. 2301, Bergrestaurant Triemel, zum Preis von 1'200'000.00 samt den darauf lastenden Grundpfandschulden von CHF 400'000.00, wofür 800'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder durch andere elektronische Mittel. [Die Bestimmung zur Schiedsklausel wurde aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, Alexander Philipp, von Meilen, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Peter, von Zürich, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zindel, Michael, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blass, Markus, von Zürich, in Volketswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeli, Peter, von Arosa, in Arosa, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andresen, Svein, norwegischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Rico, von Schwellbrunn, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manser, Karin, von Appenzell, in Hombrechtikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Alexander, von Fraubrunnen, in Maienfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005955277, Registre du commerce Tessin, (501)
TILO SA, in Bellinzona, CHE-111.740.283, società anonima (Nr. FUSC 140 del 21.07.2022, Pubbl. 1005526366).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Blass, Markus, da Zürich, in Volketswil, membro, senza diritto di firma.