Regine Blaser
domicilié à Binningen, de Basel Mandats actifs: BB Immobilien AG, Blaser Holding AG Connecté à: Fritz Bernhard Blaser, Fritz Bernhard Blaser Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Regine Blaser" à jour.Vous suivez maintenant "Regine Blaser".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Regine Blaser" à jour.Vous suivez maintenant "Regine Blaser".
|
|
Regine Blaser
domicilié à Trubschachen, de Langnau im Emmental Mandats actifs: Fitnesszentrum Bodyline GmbH Connecté à: Marcel Rothmund, Gabriela Zürcher-Rothmund Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Regine Blaser" à jour.Vous suivez maintenant "Regine Blaser".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Regine Blaser" à jour.Vous suivez maintenant "Regine Blaser".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Regine Blaser
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Regine Blaser
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des autres institutions financières
Services sportifs
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des autres institutions financières
Services sportifs
Personnes privées avec le nom Regine Blaser
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Regine Blaser
Numéro de publication: HR01-1005767110, Registre du commerce Berne, (36)
Fitnesszentrum Bodyline GmbH, in Langnau im Emmental, CHE-273.552.348, Güterstrasse 14, 3550 Langnau im Emmental, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Fitness- und Gesundheitszentrums. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 12.05.2023 mit Ergänzung vom 07.06.2023 und Inventar per 31.12.2022 Aktiven von CHF 472'967.90 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 396'024.82 des Einzelunternehmens Fitnesszentrum Bodyline Marcel Rothmund, in Langnau im Emmental (CHE-113.360.253), wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 12.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rothmund, Marcel, von Trun, in Signau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Blaser, Regine, von Langnau im Emmental, in Trubschachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Gabriela, von Trun, in Grünenmatt (Lützelflüh), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005130993, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Blaser Holding AG, in Allschwil, CHE-114.934.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2015, S.0, Publ. 2211027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Valentin, von Obermumpf, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Fritz Bernhard, von Basel, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blaser, Regine, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004571906, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
BLASER BAUGLAS AG, in Allschwil, CHE-114.934.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4234613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Regine, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Miriam, von Büren (SO), in Büren (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blaser, Fritz Bernhard, von Basel, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Faller, Jeannine Patricia, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.