Michael Birchler
domicilié à Zürich, de Einsiedeln et Zürich Mandats actifs: Adiutec AG Connecté à: Rolf Abrach, Michael Gähwiler, Rony Müller et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michael Birchler" à jour.Vous suivez maintenant "Michael Birchler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michael Birchler" à jour.Vous suivez maintenant "Michael Birchler".
|
|
Michael Birchler
domicilié à Châtel-St-Denis, de Einsiedeln Mandats actifs: Swiss Watch and Jewelry Sàrl, Birchler Watch Jewelry Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michael Birchler" à jour.Vous suivez maintenant "Michael Birchler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michael Birchler" à jour.Vous suivez maintenant "Michael Birchler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Michael Birchler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Michael Birchler
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres commerces avec des biens divers
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Michael Birchler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Michael Birchler
Numéro de publication: 7021646, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Noyac AG, in Mosnang, CH-320.3.063.696-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2008, S. 13, Publ. 4576352).
Firma neu:
Noyac AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.01.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Armin, von Kirchberg SG, in Kirchberg SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Birchler, Michael, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Arno, von Bichelsee-Balterswil, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4576352, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Noyac AG, in Mosnang, CH-320.3.063.696-7, Nettenberg 8, 9607 Mosnang, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
4.07.2008.
Zweck:
Produktion, Handel, Import und Export von Schuhen, Taschen, Sportartikeln, Sportbekleidungen sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern, sich an Produktionsstätten und anderen Unternehmen beteiligen und zusammenschliessen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schneider, Arno, von Bichelsee-Balterswil, in Mosnang, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Keller, Armin, von Kirchberg SG, in Kirchberg SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Birchler, Michael, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.