Hans-Peter Birchler
domicilié à Edlibach, de Einsiedeln Mandats actifs: BM Partner AG Connecté à: Irma Melliger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans-Peter Birchler" à jour.Vous suivez maintenant "Hans-Peter Birchler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans-Peter Birchler" à jour.Vous suivez maintenant "Hans-Peter Birchler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans-Peter Birchler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans-Peter Birchler
Services fiduciaires
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Hans-Peter Birchler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans-Peter Birchler
Numéro de publication: HR02-1005927457, Registre du commerce Zoug, (170)
InterApp Technics AG, in Risch, CHE-101.385.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2023, Publ. 1005707359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birchler, Hans-Peter, von Einsiedeln, in Edlibach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Notz, Olivier, von Zürich, in Risch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carrano, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Grenchen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jorgic, Sasa, von Hochdorf, in Risch, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Strebel, Patrik, von Mägenwil, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005927456, Registre du commerce Zoug, (170)
InterApp AG, in Risch, CHE-103.916.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2023, Publ. 1005751646).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birchler, Hans-Peter, von Einsiedeln, in Edlibach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Notz, Olivier, von Zürich, in Rotkreuz, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carrano, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Grenchen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jorgic, Sasa, von Hochdorf, in Risch, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Strebel, Patrik, von Mägenwil, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004485900, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Birchler GmbH, in Rieden, CHE-104.792.464, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2010, S. 18, Publ. 5772386).
Firma neu:
Birchler GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Gommiswald. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.10.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birchler, Hans Peter, von Einsiedeln, in Rieden SG (Gommiswald), Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Birchler, Hans-Peter, in Rieden, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Birchler-Widmer, Ruth, von Regensdorf und Othmarsingen, in Rieden SG (Gommiswald), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Schatzmann, Ruth, in Rieden]. [behördliche Umbenennung des Sitzes sowie Wohnorte: Fusion 01.01.13 mit Ernetschwil zur Gemeinde Gommiswald].