Fabian Bickel
domicilié à Feusisberg, de Bubikon Mandats actifs: BroachTec AG Connecté à: Seraina Haag, Margot Bickel, Hans-Ulrich Bickel Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fabian Bickel" à jour.Vous suivez maintenant "Fabian Bickel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fabian Bickel" à jour.Vous suivez maintenant "Fabian Bickel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Fabian Bickel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Fabian Bickel
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Personnes privées avec le nom Fabian Bickel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Fabian Bickel
Numéro de publication: 1402067, Registre du commerce Schwyz, (130)
Swiss Recruitment Agency GmbH, in Feusisberg, CHE-143.198.891, Moosgässli 1, 8835 Feusisberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.03.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Personalvermittlung und den Personalverleih von Fachpersonen in allen Arbeitsbereichen sowie die Personal- und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann ferner Grundstücke und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern sowie Darlehen gewähren.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mittelungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 12.3.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bickel, Joan Raffaela, von Lugano, in Feusisberg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bickel, Fabian, von Bubikon, in Feusisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 6982442, Registre du commerce Zurich, (20)
M. Strausak & Co AG, in Richterswil, CH-020.3.925.045-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S. 51, Publ. 5119414).
Statutenänderung:
07.11.2012.
Firma neu:
BroachTec AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bickel, Andrea, von Bubikon, in Hütten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bickel, Fabian, von Bubikon, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Richterswil];
Haag, Seraina, von Bubikon, in Neuheim, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Bickel, Seraina, in Richterswil].
Numéro de publication: 4054420, Registre du commerce Zurich, (20)
M. Strausak & Co AG, in Richterswil, CH-020.3.925.045-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2007, S. 24, Publ. 3897680).
Statutenänderung:
28.06.2007.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Maschinen- und Apparatebau, Teilefertigung sowie Handel mit Industrie-Nähmaschinen und deren Ersatzteile. Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Geschäfte berechtigt, die dem vorgenannten Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann die Vermittlung und Verwaltung von Vermögenswerten aller Art übernehmen sowie die Verwertung von Patenten und anderen immateriellen Werten.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft 'Strausak & Co', in Horgen, gemäss Bilanz per 30.9.1983 zum Preise von CHF 97 930.23, von dem CHF 97 000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bickel, Seraina, von Bubikon, in Richterswil, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Bickel, Fabian, von Bubikon, in Richterswil, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bickel, Margot, von Bubikon, in Unteriberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident];
Bickel, Andrea, von Bubikon, in Hütten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.