Ernst Beutler
domicilié à Erlach, de Trubschachen Mandats actifs: Ernst Beutler, Solargenossenschaft Erlach et plus Connecté à: Walter Egger, Beat Moser, Jürg Etzensperger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ernst Beutler" à jour.Vous suivez maintenant "Ernst Beutler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ernst Beutler" à jour.Vous suivez maintenant "Ernst Beutler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ernst Beutler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ernst Beutler
Exploitation des etablissements généraux de santé
Production et approvisionnement en électricité
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des etablissements généraux de santé
Production et approvisionnement en électricité
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Ernst Beutler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ernst Beutler
Numéro de publication: HR02-1005848454, Registre du commerce Berne, (36)
E. Beutler & H. Eichenmann, in Erlach, CHE-106.154.576, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 03.08.1987).
Firma neu:
Ernst Beutler.
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Hans Eichenmann aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Ernst Beutler führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenmann, Hans, von Werthenstein, in Vinelz, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beutler, Ernst, von Trubschachen, in Erlach, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005645393, Registre du commerce Berne, (36)
NATURA Y HABITAD MAYA, in Erlach, CHE-109.071.194, Verein (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2015, S.0, Publ. 2044545).
Name neu:
NATURA Y HABITAD MAYA in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.12.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Edith, von Walterswil (BE), in Erlach, Präsidentin des Vorstandes, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Beutler, Ernst, von Trubschachen, in Erlach, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005356271, Registre du commerce Berne, (36)
Solargenossenschaft Erlach, in Erlach, CHE-103.731.129, Genossenschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, S.0, Publ. 1474601).
Domizil neu:
c/o Beat Moser, Rebenweg 8, 3235 Erlach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zahnd, Andreas genannt Res, von Schwarzenburg, in Erlach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beutler, Ernst, von Trubschachen, in Erlach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Walter, von Aarwangen, in Erlach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Etzensberger, Jürg, von Elsau, in Erlach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Moser, Beat, von Freimettigen, in Erlach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].