Walter Bettler
domicilié à Spiez, de Boltigen Mandats actifs: Raiffeisenbank Thunersee Genossenschaft Connecté à: Claudia Mathis, Marco Müri, Marcel Durand et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Bettler" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Bettler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Bettler" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Bettler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Walter Bettler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Walter Bettler
Exploitation des banques et instituts de crédits
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Walter Bettler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Walter Bettler
Numéro de publication: 3933715, Registre du commerce Berne, (36)
Raiffeisenbank Thunersee Genossenschaft, in Spiez, CHE-105.841.970, Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2017, Publ. 3756681).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bettler, Walter, von Boltigen, in Spiez, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3824291, Registre du commerce Berne, (36)
Raiffeisenbank Obersimmental-Saanenland Genossenschaft, in Zweisimmen, CHE-105.795.198, Genossenschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3561011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bettler, Walter, von Boltigen, in Spiez, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchs, Elmar, von Jaun, in Gstaad (Saanen), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2773305, Registre du commerce Berne, (36)
Raiffeisenbank Obersimmental Genossenschaft, in Lenk, CHE-105.795.198, Genossenschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2015, Publ. 2368475).
Statutenänderung:
11.03.2016.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Saanenland Genossenschaft, in Saanen ( CHE-105.798.423) gemäss Fusionsvertrag vom 12.01.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 235'862'876.95 und Fremdkapital von CHF 233'594'620.96 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft und erhalten für einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übertragenden Genossenschaft einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
Raiffeisenbank Obersimmental-Saanenland Genossenschaft.
Sitz neu:
Zweisimmen.
Domizil neu:
Farbgasse 6, 3770 Zweisimmen.
Weitere Adresse:
Reidenbach, 3766 Boltigen.
Weitere Adresse:
Nageldach, 3772 St. Stephan.[bisher: Weitere Geschäftslokale: 1. Nageldach, 3772 St. Stephan ;
2. Reidenbach, 3766 Boltigen ;
3. Farbgasse, 3770 Zweisimmen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich, Hansjörg, von Leissigen, in St. Stephan, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebser-Blatti, Patricia, von Thun, in Boltigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rösti, Hermann, von St. Stephan, in Boltigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werren-Knöri, Rudolf, von St. Stephan, in Matten (St. Stephan), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Amport, Hans, von Thunstetten, in Boltigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baeriswyl, Béatrice, von Fribourg, in Zweisimmen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grünig, Andreas, von Burgistein, in Saanenmöser (Saanen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziörjen, Markus, von Zweisimmen, in Lenk im Simmental (Lenk), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Trachsel-von Siebenthal, Rudolf, von Lenk, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühler, Katharina, von Lenk, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bettler, Walter, von Boltigen, in Spiez, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rieder, Stephan, von St. Stephan, in Matten (St. Stephan), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Anthamatten, Hannes, von Saas-Almagell, in Schönried (Saanen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Moser, Adrian, von Boltigen, in Boltigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rösti-Kronegg, Sylvia, von Lenk, in Boltigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüegsegger, Jolanda, von Röthenbach im Emmental, in Feutersoey (Gsteig), mit Kollektivprokura zu zweien;
Kohli, Therese, von Gsteig, in Zweisimmen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grünenwald, Hans-Ulrich, von St. Stephan, in Zweisimmen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.