Robin Philipp Bertschinger
domicilié à Zürich, de Zürich Mandats actifs: UMAMI AG, Timeless Music AG Connecté à: Denis Weinberg, Ralf Peter Rosenow, Samuel Edwin Bain et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Robin Philipp Bertschinger" à jour.Vous suivez maintenant "Robin Philipp Bertschinger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Robin Philipp Bertschinger" à jour.Vous suivez maintenant "Robin Philipp Bertschinger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Robin Philipp Bertschinger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Robin Philipp Bertschinger
Production des comestibles
Production, location et distribution de films et de programmes TV
Production des comestibles
Production, location et distribution de films et de programmes TV
Personnes privées avec le nom Robin Philipp Bertschinger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Robin Philipp Bertschinger
Numéro de publication: HR02-1005708224, Registre du commerce Zurich, (20)
UMAMI AG, in Zürich, CHE-421.527.189, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456094).
Statutenänderung:
10.03.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 180'295.06 [bisher: CHF 154'322.65].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 180'295.06 [bisher: CHF 154'322.65].
Aktien neu:
18'029'506 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 15'432'265 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital werden Forderungen in der Höhe von CHF 520'000.00 verrechnet, wofür 2'080'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schibler, Angelina, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertschinger, Robin Philipp, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil].
Numéro de publication: HR02-1005085581, Registre du commerce Zurich, (20)
UMAMI AG, in Zürich, CHE-421.527.189, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971540).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertschinger, Robin Philipp, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Vock, Manuel Oliver, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Weinberg, Denis, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Grandjean, Luca, von La Verrerie, in Wettswil am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005002400, Registre du commerce Zurich, (20)
Timeless Music GmbH, in Zürich, CHE-409.808.358, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2020, Publ. 1004840862).
Statutenänderung:
22.09.2020.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 22.09.2020 und Bilanz per 31.08.2020 mit Aktiven von CHF 59'394.39 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 31'476.07 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Aktien zu CHF 0.01.
Firma neu:
Timeless Music AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Timeless Music Ltd) (Timeless Music SA).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Gestaltung und Durchführung von Eventproduktionen im Bereich der Unterhaltung und das Betreiben von Eventlokalitäten, den Handel mit Waren aller Art, sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland einrichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder in- direkte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per E-Mail oder Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dornbierer, Philipp, von Thal, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jaton, Mathieu, von Jorat-Menthue, in Lausanne, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mazrekaj, Kreshnik, kosovarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bain, Samuel, von Regensdorf, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bertschinger, Robin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bubb, Philipp Alexander, von Winterthur, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gessert, Alexander, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gysling, Fabian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].