René Berset
domicilié à Bülach, de Villorsonnens Mandats actifs: Weber Glückwunschkarten GmbH Connecté à: Alexander Hans Weber Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Berset" à jour.Vous suivez maintenant "René Berset".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Berset" à jour.Vous suivez maintenant "René Berset".
|
|
René Berset
domicilié à Fribourg, de Villorsonnens Mandats actifs: Liebherr-Hotels AG, Liebherr-Industrieanlagen AG et plus Connecté à: Jean-Philippe Ghislain Weisskopf, Patricia Sarah Rüf, Johanna Katharina Platt et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Berset" à jour.Vous suivez maintenant "René Berset".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Berset" à jour.Vous suivez maintenant "René Berset".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de René Berset
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de René Berset
Commerce de biens de consommation
Exploitation des autres institutions financières
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Gestion d’entreprise et administration
Commerce de biens de consommation
Exploitation des autres institutions financières
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Gestion d’entreprise et administration
Personnes privées avec le nom René Berset
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: René Berset
Numéro de publication: HR02-1005347137, Registre du commerce Zurich, (20)
Berset Treuhand AG, in Bülach, CHE-108.127.840, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2010, S.24, Publ. 5749494).
Domizil neu:
Rössligasse 2, 8180 Bülach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berset, René, von Villorsonnens, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Berset, Rita, von Villorsonnens, in Bülach, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Eduard, von Hundwil, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rosenthaler, Claudius, von Rheinfelden, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stierlin, Angela, von Dagmersellen, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4263048, Registre du commerce Zurich, (20)
Weber Glückwunschkarten GmbH, bisher in Höri, CH-020.4.023.388-2, Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Geschenkartikeln, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2004, S. 26, Publ. 2593138).
Statutenänderung:
15.11.2007.
Sitz neu:
Bülach.
Domizil neu:
c/o René Berset, Furtrainstrasse 3, 8180 Bülach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guth-Busse, Monika, von Grabs, in Höri, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Alexander Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--];
Berset, René, von Villorsonnens, in Bülach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3146282, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Fondation Kiwanis District Suisse-Liechtenstein, in Basel, CH-270.7.000.589-0, Unterstützung von sozial benachteiligten Personen usw., Stiftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2005, S. 5, Publ. 3135954).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärtschi, Erika, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektvunterschrift zu zweien, nicht mit René Berset;
Berset, René, von Villorsonnens, in Bülach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit Erika Bärtschi.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heer, Peter M., von Horw, in Adliswil, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit der Sekretärin;
Wiesner, Lucie, von Untereggen, in Coppet, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit dem Kassier.