Patric Bernet
domicilié à Gommiswald, de Gommiswald Mandats actifs: Pensionskasse des Diakoniewerkes Neumünster, Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Pflegerinnenschule Connecté à: Barbara Horat, Simon A. Müggler, Kübra Varan Kütükçüoglu et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patric Bernet" à jour.Vous suivez maintenant "Patric Bernet".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patric Bernet" à jour.Vous suivez maintenant "Patric Bernet".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Patric Bernet
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Patric Bernet
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Exploitation des hôpitaux
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Exploitation des hôpitaux
Personnes privées avec le nom Patric Bernet
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Patric Bernet
Numéro de publication: HR02-1006108988, Registre du commerce Berne, (36)
Alpkäserei Bergmatt GmbH, bisher in Kerns, CHE-319.375.047, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004783880).
Statutenänderung:
07.08.2024.
Firma neu:
Bergkäserei Guttannen GmbH.
Sitz neu:
Guttannen.
Domizil neu:
Wirzen 141, 3864 Guttannen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb, die Führung und das Management einer Berg- und Alpkäserei sowie den Milchkauf, Milchverkauf, die Milchverarbeitung und die Herstellung von und der Handel mit Lebensmittelprodukten aller Art, insbesondere von Milch- und Käseprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Patrick, von Menznau, in Guttannen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Menznau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bernet, Ramona, von Appenzell, in Guttannen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005552888, Registre du commerce Zurich, (20)
Pensionskasse des Diakoniewerkes Neumünster, in Zollikon, CHE-110.396.220, Stiftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2022, Publ. 1005399637).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Etter, Christian, von Pfungen, in Pfungen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treviso Revisions AG (CHE-105.491.025), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Patric, von Gommiswald, in Gommiswald, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005397243, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Pflegerinnenschule, in Zollikon, CHE-109.463.447, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005373790).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Patric, von Gommiswald, in Gommiswald, mit Kollektivunterschrift zu zweien.