Nicolas Henrik Berg
domicilié à Solothurn, de Bern Mandats actifs: Seprify AG, Verein Zürcher Kammerphilharmonie et plus Connecté à: Lukas Schertel, Oliver Polcher, Cornelia Köhnsen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicolas Henrik Berg" à jour.Vous suivez maintenant "Nicolas Henrik Berg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicolas Henrik Berg" à jour.Vous suivez maintenant "Nicolas Henrik Berg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Nicolas Henrik Berg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Nicolas Henrik Berg
Fabrication des produits chimiques
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Service concernant conseil aux entreprises
Fabrication des produits chimiques
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Nicolas Henrik Berg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Nicolas Henrik Berg
Numéro de publication: HR02-1005464367, Registre du commerce Zurich, (20)
Verein Orchester vom See, in Zürich, CHE-265.873.336, Verein (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2020, Publ. 1004950093).
Statutenänderung:
03.03.2022.
Name neu:
Verein Zürcher Kammerphilharmonie.
Zweck neu:
Der Verein ZKP verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke sondern ausschliesslich gemeinnützige Zwecke, insbesondere die Förderung der Zürcher Kammerphilharmonie (vormals Orchester vom See), die Wiederaufführung der Werke des Wädenswiler Musikers Fritz Stüssi (1874 - 1923) sowie die Förderung junger Musiker.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Szucs, Tomas, von Basel, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berg, Nicolas, von Bern, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005110692, Registre du commerce Berne, (36)
Cleveron AG, in Stettlen, CHE-198.383.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2020, Publ. 1004917374).
Domizil neu:
Bernapark 28, 3066 Stettlen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berg, Nicolas, von Bern, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barben, Michael Dieter, von Spiez, in Langenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005060717, Registre du commerce Berne, (36)
LiVET AG, in Bern, CHE-271.146.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2020, Publ. 1004881031).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berg, Nicolas, von Bern, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandt, Derek, von Basel, in Sissach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberdorf BL, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].