Tarcis Berberat
domicilié à Rothrist, de Lajoux (JU) Mandats actifs: Olina AG, Renault Trucks (Schweiz) AG Connecté à: Jatta Berberat, Fabian Ruppen, Eduardo Maia Borio et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tarcis Berberat" à jour.Vous suivez maintenant "Tarcis Berberat".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tarcis Berberat" à jour.Vous suivez maintenant "Tarcis Berberat".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Tarcis Berberat
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Tarcis Berberat
Achat & vente de biens immobiliers propres
Commerce de véhicules
Achat & vente de biens immobiliers propres
Commerce de véhicules
Personnes privées avec le nom Tarcis Berberat
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Tarcis Berberat
Numéro de publication: 3115893, Registre du commerce Zurich, (20)
Renault Trucks (Schweiz) AG, in Dietikon, CHE-107.900.589, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2015, Publ. 2559481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alm, Roger, schwedischer Staatsangehöriger, in Billdal (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engström, Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Bohus-Björkö (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berguer, Pascal, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Pierre-de-Chandieu (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berberat, Tarcis, von Lajoux JU, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1109941, Registre du commerce Zurich, (20)
Renault Trucks (Schweiz) AG, in Dietikon, CH-280.3.915.715-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2013, Publ. 7136038).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berberat, Tarcis, von Lajoux JU, in Muri bei Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keja, Gregorius Wilhelmus, niederländischer Staatsangehöriger, in Hallbergmoos (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3097370, Registre du commerce Zurich, (20)
Renault Trucks (Schweiz) AG (Renault Trucks (Suisse) S.A.) (Renault Trucks (Svizzera) S.A.), bisher in Pratteln, CH-280.3.915.715-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2004, S. 5, Publ. 2487480).
Gründungsstatuten:
02.02.1963.
Statutenänderung:
13.09.2005.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Heimstrasse 45, 8953 Dietikon.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Import, Handel und Vertrieb von Kraftfahrzeugen oder anderen Produkten insbesondere auf dem schweizerischen Markt, namentlich von solchen Produkten, welche durch Renault Véhicules Industriels oder deren Zweigstellen produziert oder vertrieben werden. Sie ist berechtigt, Handels- und Finanzgeschäfte aller Art, sowie Grundstücks- und andere Geschäfte, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit diesem Zweck stehen, auszuüben. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen schweizerischen oder ausländischen Unternehmen beteiligen, die einen ähnlichen Zweck verfolgen.
Aktienkapital:
CHF 1'500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'500'000.--.
Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Die Gesellschaft übernimmt in Realisierung der bei der Kapitalerhöhung vom 26.06.1992 geäusserten Absicht von der 'Nubag Nutzfahrzeuge AG', in Pratteln, einen Teil deren Aktiven nämlich Mobiliar, Ausrüstungsgegenstände, Werkzeuge, fabrikneue Fahrzeuge, Geschäftsfahrzeuge, Ersatzteile, Vertriebsverträge und diverse Geschäftsverträge per 01.07.1992 zum Preis von CHF 4'300'000.-- [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder im Publikationsorgan, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Selvin, Ulf, schwedischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nigon, Gabriel, von Basel, in Basel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Baier, Ivo B., von Riehen, in Riehen, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder dem Direktor [wie bisher];
Berberat, Tarcis, von Lajoux JU, in Muri bei Bern, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Bon, Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Huningue (FR), mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle [wie bisher];
Mosca, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Champagne-au-mont-D'or (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Thomas, von Schmiedrued, in Muhen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Müller, Dieter, von Ziefen, in Kaiseraugst, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Vize-Direktor].