Laurent Bender
domicilié à Martigny, de Fully Mandats actifs: Décaillet Jean SA. Connecté à: Hans-Peter Strasser, Jean Décaillet, Pierre André Geiser et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Laurent Bender" à jour.Vous suivez maintenant "Laurent Bender".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Laurent Bender" à jour.Vous suivez maintenant "Laurent Bender".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Laurent Bender
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Laurent Bender
BranchCode_n/a
BranchCode_n/a
Personnes privées avec le nom Laurent Bender
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Laurent Bender
Numéro de publication: HR02-1005455785, Registre du commerce Valais, (621)
Fiduciaire Bender SA, à Martigny, CHE-105.760.567, société anonyme (No. FOSC 15 du 22.01.2016, p.0, Publ. 2614465).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bender, Laurent, de Fully, à Martigny, administrateur, secrétaire, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bender, Benoît, de Fully, à Martigny, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle];
Bender, Delphine, de Fully, à Fully, avec procuration collective à deux mais pas avec un autre fondé de procuration [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux avec le président ou le secrétaire];
Morard, Thomas, de Lens, à Sion, avec procuration collective à deux mais pas avec un autre fondé de procuration [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux avec le président ou le secrétaire].
Numéro de publication: 6925184, Registre du commerce Valais, (621)
Fiduciaire Bender SA, à Martigny, CH-621.3.000.102-9, société anonyme (No. FOSC 20 du 28.01.2011, p. 18, Publ. 6007394).
Inscription ou modification de personne(s):
Bender, Benoît, de Fully, à Martigny, président, avec signature individuelle [précédemment: secrétaire avec signature individuelle];
Bender, Laurent, de Fully, à Martigny, administrateur et secrétaire, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature individuelle].
Numéro de publication: 6414788, Registre du commerce Valais, (621)
Trèfle à Quatre Martigny SA, à Martigny, CH-621.3.001.176-9, société anonyme (No. FOSC 125 du 02.07.2009, p. 45, Publ. 5107878).
Nouvelle adresse:
c/o Vincent Arlettaz, Av. de Fusion 23, 1920 Martigny.
Nouvelle autre adresse:
c/o Romaine Arlettaz, Rue de la Colombière 39, 1926 Fully.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bender, Laurent, de Fully, à Martigny, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Arlettaz, Vincent, de Fully, à Martigny, administrateur unique, avec signature individuelle.