Men Flurin Beglinger
domicilié à Horriwil, de Glarus Süd Mandats actifs: Deutsche Telekom Global Business & Security Schweiz AG, SAPPHIRE Consulting GmbH Connecté à: Conrad Riedesel Freiherr zu Eisenbach, Dieter Klaus Bartl, Thomas Dingel et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Men Flurin Beglinger" à jour.Vous suivez maintenant "Men Flurin Beglinger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Men Flurin Beglinger" à jour.Vous suivez maintenant "Men Flurin Beglinger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Men Flurin Beglinger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Men Flurin Beglinger
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Men Flurin Beglinger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Men Flurin Beglinger
Numéro de publication: HR02-1005648227, Registre du commerce Berne, (36)
Deutsche Telekom Global Business & Security Schweiz AG, in Münchenbuchsee, CHE-315.336.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2022, Publ. 1005542482).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaumer, Daniel, von Kilchberg (ZH), in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartl, Dieter Klaus, von Au (SG), in Gossau ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beglinger, Men Flurin, von Glarus Süd, in Horriwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005512223, Registre du commerce Berne, (36)
T-Systems Schweiz AG, in Münchenbuchsee, CHE-101.280.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2022, Publ. 1005464456).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 14.06.2022/16.06.2022 und Inventar per 30.04.2022 Aktiven von CHF 2'580'860.31 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 825'458.36 auf die Deutsche Telekom Global Business Solutions Schweiz AG (nun: Deutsche Telekom Global Business & Security Schweiz AG), in Münchenbuchsee (CHE-315.336.321).
Gegenleistung:
CHF 3'948'000.00.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beglinger, Men Flurin, von Glarus Süd, in Horriwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Masicek, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Nussbaumer, Daniel, von Kilchberg (ZH), in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stampfli, Heinz, von Etziken, in Kriegstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005368232, Registre du commerce Berne, (36)
T-Systems Schweiz AG, in Münchenbuchsee, CHE-101.280.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005284607).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Oliver, von Kirchberg (SG), in Tuggen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beglinger, Men Flurin, von Glarus Süd, in Horriwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Siller, Matthias, italienischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.