Markus Bayard
domicilié à Susten, de Eischoll Mandats actifs: Chesa Leukerbad AG, Bayard Markus Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Bayard" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Bayard".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Bayard" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Bayard".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Markus Bayard
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Markus Bayard
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Service concernant conseil PR
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Service concernant conseil PR
Personnes privées avec le nom Markus Bayard
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Markus Bayard
Numéro de publication: HR02-1005633668, Registre du commerce Valais, (600)
Stiftung Alte Mühle Oberbann, in Leuk, CHE-109.820.240, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2002, S.15).
Urkundenänderung:
22.06.2022. 17.03.2022.
Name neu:
Alte Mühle Oberbann.
Domizil neu:
c/o Judith Zumstein, Sennereigässi 1, 3953 Leuk Stadt.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt den Erwerb, den Umbau und die Nutzung der alten Mühle Oberbann, Parzelle no 3940, und weiterer historischen Objekten auf dem Gebiet der Gemeinde Leuk. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet.
Organisation neu:
[Organisation streichen]. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.]. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 11.11.2022 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loretan, William, von Leukerbad, in Leuk, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dirren-Matter, Gabriela, von Leuk, in Susten (Leuk), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grand, Adalbert, von Leuk, in Leuk, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bayard, Markus, von Eischoll, in Susten (Leuk), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumstein, Judith, von Leuk, in Leuk Stadt (Leuk), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Werra, Xavier Alexandre Robert, von Leuk, in Chippis, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Russi, Dominique Niklaus, von Leuk, in Susten (Leuk), Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Horst, Aäron Raymondus Adrianus, niederländischer Staatsangehöriger, in Weesp (NL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Seewer, Jörg, von Leuk, in Varen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zumstein, Erich, von Leuk, in Eschenbach LU, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: 4336045, Registre du commerce Valais, (600)
Chesa Leukerbad AG, in Leukerbad, CHE-103.396.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2015, Publ. 2044443).
Domizil neu:
c/o Sandra Kiechler-Bayard, Klibenstrasse 60, 3954 Leukerbad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loretan, Leonardo Sébastien, von Leukerbad, in Leukerbad, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bayard, Manuela, von Leuk, in Susten (Leuk), Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bayard, Markus, von Eischoll, in Susten (Leuk), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3553391, Registre du commerce Valais, (600)
Verein Leuk Tourismus, in Leuk, CHE-107.506.620, Verein (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2014, Publ. 1815357).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bayard, Markus, von Eischoll, in Susten (Leuk), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russi, Dominique Niklaus, von Leuk, in Susten (Leuk), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grichting, Niklaus, von Leukerbad, in Leuk Stadt (Leuk), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Kuonen, Manfred, von Leuk, in Susten (Leuk), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stucki, Frederik Hermann, von Konolfingen, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bayard, Manuela, von Leuk, in Susten (Leuk), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.