Simon Markus Baumgartner
domicilié à Menziken, de Sirnach Mandats actifs: Lighthouse Business & IT Solutions GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Simon Markus Baumgartner" à jour.Vous suivez maintenant "Simon Markus Baumgartner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Simon Markus Baumgartner" à jour.Vous suivez maintenant "Simon Markus Baumgartner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Simon Markus Baumgartner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Simon Markus Baumgartner
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Simon Markus Baumgartner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Simon Markus Baumgartner
Numéro de publication: HR02-1005589228, Registre du commerce Zoug, (170)
LA BUONA NOVELLA INTERNATIONAL BIBLE PUBLISHING HOUSE Ltd liab. Co., in Risch, CHE-109.673.312, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2020, Publ. 1004861367).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Simon, von Sirnach, in Menziken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Gian-Luca, von Fahrwangen, in Risch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005497332, Registre du commerce Argovie, (400)
Lighthouse Business & IT Solutions GmbH, bisher in Schänis, CHE-140.111.540, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022, Publ. 1005438826).
Statutenänderung:
18.05.2022.
Sitz neu:
Menziken.
Domizil neu:
Beetschihofweg 21, 5737 Menziken.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Markus Karl, von Sirnach, in Hitzkirch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Baumgartner, Patrick, von Sirnach, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Baumgartner, Irene, von Sirnach, in Hitzkirch, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Simon Markus, von Sirnach, in Menziken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005438826, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Fitness-fashion GmbH, in Schänis, CHE-140.111.540, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2017, S.0, Publ. 3340307).
Statutenänderung:
21.03.2022.
Firma neu:
Lighthouse Business & IT Solutions GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Lighthouse Business & IT Solutions Sàrl) (Lighthouse Business & IT Solutions Sagl) (Lighthouse Business & IT Solutions LLC).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, vorwiegend im Bereich IT, insbesondere Projektmanagement, Entwicklung von Software für den KMU Bereich sowie strategische und operative Unternehmens- und IT-Beratung. Weiter bezweckt sie die Produktion und den Vertrieb von Waren aller Art, vorwiegend von Hard- und Software, sowie Softwareservices in den Bereichen Unternehmensinfrastruktur, BI, ERP, CRM, Social Media, eBusiness, Marketing und Kommunikation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Markus Karl, von Sirnach, in Gelfingen (Hitzkirch), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Sattel, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Baumgartner, Patrick, von Sirnach, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Schänis];
Baumgartner, Simon Markus, von Sirnach, in Menziken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Baumgartner, Irene, von Sirnach, in Gelfingen (Hitzkirch), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Sattel].