Rudolf Alexander Hans Barth
domicilié à Rothrist, de Zürich Mandats actifs: RBH-Finanz AG, EDALTRI AG et plus Connecté à: Tano Rodolphe Anatole Barth, Christine Barth, Manuela Pfiel-Eberle et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Alexander Hans Barth" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Alexander Hans Barth".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Alexander Hans Barth" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Alexander Hans Barth".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rudolf Alexander Hans Barth
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rudolf Alexander Hans Barth
Exploitation des autres institutions financières
Exploiter des etablissement de restauration
Commerce de produits alimentaires
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des sociétés de participation
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Production de boissons (sans alcool)
Fabrication des produits chimiques
Exploitation des autres institutions financières
Exploiter des etablissement de restauration
Commerce de produits alimentaires
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des sociétés de participation
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Production de boissons (sans alcool)
Fabrication des produits chimiques
Personnes privées avec le nom Rudolf Alexander Hans Barth
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rudolf Alexander Hans Barth
Numéro de publication: HR02-1005765365, Registre du commerce Argovie, (400)
RBH-Finanz AG, in Rothrist, CHE-101.543.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2018, Publ. 1004477667).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürr, Prof. Dr. David, von Basel und Pratteln, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barth, Alexander, von Zürich, in Rothrist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Barth, Christine, von Zürich, in Rothrist, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005729586, Registre du commerce Argovie, (400)
EDALTRI AG, in Rothrist, CHE-474.363.590, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2021, Publ. 1005271633).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barth, Rudolf Alexander Hans, von Zürich, in Rothrist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Capuzzi, Eldino, von Aarau, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005451393, Registre du commerce Argovie, (400)
Allfood AG, bisher in Biel/Bienne, CHE-104.716.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2018, Publ. 1004498194).
Statutenänderung:
29.03.2022.
Sitz neu:
Rothrist.
Domizil neu:
Neue Industriestrasse 10, 4852 Rothrist.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind der Import und Export sowie die Vermittlung von und der Handel mit Lebensmitteln und industriellen Rohstoffen aller Art. Die Gesellschaft kann sowohl Im In- wie auch im Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen gleichartigen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben oder errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig schriftlich mittels brieflicher oder elektronischer Übermittlung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.03.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Molteni, Sandro, von Chiasso, in Wynigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
GWP AG Gesellschaft für Wirtschaftsprüfung (CHE-101.565.386), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barth, Rudolf Alexander Hans, von Zürich, in Rothrist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Barth, Rodolphe Anatole Tano, von Zürich, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mom, Christian, von Winterthur, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfiel, Manuela, von Rüderswil, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.