Gabriel Barras
domicilié à Lens, de Crans-Montana Mandats actifs: Caisse d'Epargne et de Crédit Mutuel de Chermignon société coopérative, Constantin & Barras Electricité SA Connecté à: Eric Mittaz, Anne Brigitte Rey, Grégory Savioz et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gabriel Barras" à jour.Vous suivez maintenant "Gabriel Barras".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gabriel Barras" à jour.Vous suivez maintenant "Gabriel Barras".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gabriel Barras
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gabriel Barras
Exploitation des banques et instituts de crédits
Autres travaux de construction
Exploitation des banques et instituts de crédits
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Gabriel Barras
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gabriel Barras
Numéro de publication: HR02-1004785858, Registre du commerce Valais, (626)
Caisse d'Epargne et de Crédit Mutuel de Chermignon société coopérative, à Crans-Montana, CHE-107.002.259, société coopérative (No. FOSC 208 du 26.10.2017, Publ. 3833935).
Inscription ou modification de personne(s):
Pralong, Frédéric, de Crans-Montana, à Crans-Montana, secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Crettaz, Roland, de Saint-Martin (VS), à Crans-Montana, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Lens, président, avec signature collective à deux avec le vice-président ou le secrétaire];
Barras, Gabriel, de Crans-Montana, à Lens, vice-président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président de l'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire];
Bonvin, Christian, de Crans-Montana, à Crans-Montana, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président ou le secrétaire];
Savioz, Grégory, de Anniviers, à Veyras, directeur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 3833935, Registre du commerce Valais, (626)
Complément de l'inscription au registre journalier no 3'307 du 08.09.2017, publiée dans la FOSC no 177 du 13.09.2017 . Caisse d'Epargne et de Crédit Mutuel de Chermignon société coopérative, à Crans-Montana, CHE-107.002.259, société coopérative (No. FOSC 177 du 13.09.2017, Publ. 3750727).
Inscription ou modification de personne(s):
Barras, Gabriel, de Crans-Montana, à Lens, vice-président de l'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire [non: membre, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire].
Numéro de publication: 3750727, Registre du commerce Valais, (626)
Caisse d'Epargne et de Crédit Mutuel de Chermignon société coopérative, à Crans-Montana, CHE-107.002.259, société coopérative (No. FOSC 4 du 06.01.2017, Publ. 3266317).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Duc, Gabriel, de Crans-Montana, à Lens, vice-président, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire.
Inscription ou modification de personne(s):
Chervet, Nicolas, de Mont-Vully, à Crans-Montana, membre, sans droit de signature;
Barras, Gabriel, de Crans-Montana, à Lens, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire [précédemment: membre, sans droit de signature].