Daniel Banholzer
domicilié à Abtwil AG, de Vaz/Obervaz Mandats actifs: DABA PROJECT GmbH Connecté à: Petra Banholzer-Gölz Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Banholzer" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Banholzer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Banholzer" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Banholzer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniel Banholzer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniel Banholzer
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Daniel Banholzer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniel Banholzer
Numéro de publication: 3387447, Registre du commerce Berne, (36)
H. Banholzer AG, Holzbauunternehmung, in Innertkirchen, CHE-107.221.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2009, Publ. 5135130).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Banholzer, Daniel, von Innertkirchen, in Innertkirchen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Banholzer, Martin, von Innertkirchen, in Innertkirchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied/ Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Banholzer-Rychener, Anita, von Innertkirchen, in Innertkirchen, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5135130, Registre du commerce Berne, (36)
H. Banholzer AG, Holzbau, in Innertkirchen, CH-092.3.000.388-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2008, S. 4, Publ. 4298342).
Statutenänderung:
19.05.2009.
Firma neu:
H. Banholzer AG, Holzbauunternehmung.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Holzbauunternehmung (Zimmerei), die Projektierung, Übernahme und Ausführung aller Arten von Holzbauten und Konstruktionen, Bauschreinereiarbeiten, Dachdeckerarbeiten und schlüsselfertiger Bauten sowie den An- und Verkauf von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Der Hinweis auf die Streichung der Sacheinlage wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend] [bisher: Sacheinlage: Die Bestimmung über die Sacheinlage im Zusammenhang mit der Gründung vom 20.10.1967 ist aus den Statuten gestrichen worden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann + Bacher Treuhand AG, Meiringen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Banholzer, Daniel, von Innertkirchen, in Innertkirchen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Banholzer, Andreas, von Innertkirchen, in Innertkirchen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Argovie, (400)
Daba Informatik Daniel Banholzer, in Abtwil, Hochdorferstrasse 15, 5646 Abtwil, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Informatik-Dienstleistungen wie Beratung, Projekte, Programmierung, Automatisierung von administrativen Abläufen, PC-Schulung, Installation, Support von PC-Netzwerken, Internet/Intranet, Web-Publishing.
Eingetragene Personen:
Banholzer, Daniel, von Vaz/Obervaz, in Abtwil, Inhaber, mit Einzelunterschrift.