Lajos Balog
domicilié à Bern, de Allemagne Mandats actifs: Prime Return GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lajos Balog" à jour.Vous suivez maintenant "Lajos Balog".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lajos Balog" à jour.Vous suivez maintenant "Lajos Balog".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lajos Balog
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lajos Balog
Services pour les banques et instituts de crédit
Services pour les banques et instituts de crédit
Personnes privées avec le nom Lajos Balog
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lajos Balog
Numéro de publication: HR02-1005997889, Registre du commerce Berne, (36)
Prime Return GmbH, in Bern, CHE-115.842.729, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2023, Publ. 1005669053). Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat mit superprovisorischer Verfügung vom 12. März 2024 die BÜHLMANN KOENIG & PARTNER AG, AIfred-Escher-Strasse 17, 8002 Zürich, als Untersuchungsbeauftragte eingesetzt. Die Untersuchungsbeauftragte wird ermächtigt, anstelle der Organe für die Gesellschaft allein zu handeln. Sie vertritt die Gesellschaft mit ihren Zeichnungsberechtigten als Zeichnungsberechtigte mit Einzelunterschrift. Den bisherigen Organen wird untersagt, ohne Zustimmung der Untersuchungsbeauftragten weitere Rechtshandlungen vonzunehmen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balog, Lajos, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
BÜHLMANN KOENIG & PARTNER AG (CHE-304.767.935), in Zürich, Untersuchungsbeauftragte.
Numéro de publication: 6700582, Registre du commerce Berne, (36)
Prime Return GmbH, in Bern, CH-036.4.048.174-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S. 5, Publ. 5788276).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balog, Lajos, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Meerbusch (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5737248, Registre du commerce Berne, (36)
Prime Return GmbH, in Bern, CH-036.4.048.174-3, c/o Björn Bernhard, Waisenhausplatz 14, 3011 Bern , Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.06.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Anlageberatung, Vermögensverwaltung und anderer Finanzdienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Gründer vom 07.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Balog, Lajos, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schuler, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.