Charles-Henri Balet
domicilié à St-Léonard, de Saint-Léonard Mandats actifs: 3Design Balet Charles Henri, CHB Technologies SA et plus Connecté à: Pierre-André Balet Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Charles-Henri Balet" à jour.Vous suivez maintenant "Charles-Henri Balet".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Charles-Henri Balet" à jour.Vous suivez maintenant "Charles-Henri Balet".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Charles-Henri Balet
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Charles-Henri Balet
Autres activités libérales
Service concernant conseil aux entreprises
Commerce de produits informatiques et de communication
Autres activités libérales
Service concernant conseil aux entreprises
Commerce de produits informatiques et de communication
Personnes privées avec le nom Charles-Henri Balet
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Charles-Henri Balet
Numéro de publication: HR02-1005957903, Registre du commerce Valais, (626)
Caerus Conseil Sàrl, à Saint-Léonard, CHE-112.991.600, société à responsabilité limitée (No. FOSC 229 du 26.11.2019, Publ. 1004768618).
Nouvelle adresse:
Rue des Vergers 27, 1958 St-Léonard.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Balet, Charles-Henri, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, associé, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Balet, Frédéric, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Sion, gérant, avec signature individuelle, sans part sociale].
Numéro de publication: HR02-1004768618, Registre du commerce Valais, (626)
NetSave Sàrl, à Saint-Léonard, CHE-112.991.600, société à responsabilité limitée (No. FOSC 181 du 18.09.2009, p.17, Publ. 5253764).
Modification des statuts:
28.10.2019.
Nouvelle raison sociale:
Caerus Conseil Sàrl.
Nouvelle adresse:
c/o Prolectronic SA, Grand Rue 27, 1958 St-Léonard.
Nouveau but:
L'exploitation d'un bureau fiduciaire et fiscal (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications:
Communication aux associés: convocation à l'assemblée générale par écrit, par courriel avec accusé de réception obligatoire ou par avis inséré dans la FOSC et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Balet, Jean-René, de Grimisuat, à Grimisuat, associé, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Balet, Pierre-André, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, associé, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Balet, Charles-Henri, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, associé, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle, pour 14 parts sociales de CHF 1'000.00];
Balet, Frédéric, de Saint-Léonard, à Sion, gérant, avec signature individuelle. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: 5253764, Registre du commerce Valais
NetSave Sàrl, à Saint-Léonard, CH-626.4.010.433-5, Société à responsabilité limitée (FOSC no 124 du 01.07.2009, p. 42, publ. 5105668).
Modification des statuts:
9.09.2009.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: capital social entièrement libéré].
Personne et signature radiée:
Clivaz, Frédéric, de Saint-Jean, à Aven (Conthey), associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 3'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Balet, Charles-Henri, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 14 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 11'000.--];
Balet, Jean-René, de Grimisuat, à Grimisuat, associé, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 3'000.--];
Balet, Pierre-André, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, associé, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 3'000.--]. [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].